Indirizzo
c/o St. Gallischer Bauernverband
Magdenauerstrasse 2
9230 Flawil
Informazioni su NSG Nutz- und Schlachtviehgenossenschaft
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu NSG Nutz- und Schlachtviehgenossenschaft
- NSG Nutz- und Schlachtviehgenossenschaft con sede a Flawil è una Società cooperativa nel ramo «Associazioni e federazioni». NSG Nutz- und Schlachtviehgenossenschaft è attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 10.10.1946.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 09.02.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-107.133.772.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 5 altre aziende attive. Queste includono: falun GmbH, Kontrolldienst KUT AG, Paul und Hulda Gantenbein Stiftung.
Dirigenza (9)
i più recenti membri dell'amministrazione
Ruedi Thomann,
Alfred Preisig,
Peter Sprecher,
Pius Riget,
Anton Huber
i più recenti aventi diritto di firma
Ruedi Thomann,
Patrick Altherr,
Alexandra Köfer,
Eugen Schläpfer
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.10.1946
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Flawil
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.5.000.954-4
IDI/IVA
CHE-107.133.772
Ramo economico
Associazioni e federazioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung des Schlacht- und Nutzviehabsatzes; Organisation und Durchführung von Viehannahmen und Viehmärkten; Beratung und Orientierung der Mitglieder über Marktlage und Preisgestaltung; sie kann sich an anderen Organisationen und Unternehmen beteiligen sowie eine Schlachtviehversicherung betreiben und zu diesem Zweck einene Schlachtviehversicherungsfonds einrichten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Schlachtviehverwertungs-Genossenschaft St. Gallen-Appenzell SGA
- Schlachtviehverwertungsgenossenschaft St. Gallen-Appenzell SGA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: NSG Nutz- und Schlachtviehgenossenschaft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005957512, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 13 vom 19.01.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 560 vom 16.01.2024 NSG Nutz- und Schlachtviehgenossenschaft, in Flawil, CHE-107.133.772, Genossenschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2024, Publ. 1005939051).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörig, Markus, von Appenzell, in Haslen AI (Schlatt-Haslen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: in Haslen GL (Glarus Süd)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005939051, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
NSG Nutz- und Schlachtviehgenossenschaft, in Flawil, CHE-107.133.772, Genossenschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2023, Publ. 1005719278).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dr. Karl, von Istighofen und Schönholzerswilen, in St. Gallen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bleiker, Walter, von Ebnat-Kappel, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Hans, von Fischingen, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scherrer, Gerald, von Gams, in Gams, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritter, Andreas, von Hasle bei Burgdorf, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Franz, von Appenzell, in Gommiswald, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rutz, Ernst, von Neckertal, in Bächli (Hemberg) (Neckertal), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomann, Ruedi, von Pfäfers, in Valens (Pfäfers), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Preisig, Alfred, von Schwellbrunn, in Frümsen (Sennwald), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riget, Pius, von Schänis, in Schänis, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sprecher, Peter, von Grabs, in Grabserberg (Grabs), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Köfer, Alexandra, von Lengnau (AG), in Appenzell Meistersrüte (Appenzell), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Altherr, Patrick, von Speicher, in Herisau, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005719278, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
NSG Nutz- und Schlachtviehgenossenschaft, in Flawil, CHE-107.133.772, Genossenschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2010, S.15, Publ. 5535694).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Toni, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Oberhelfenschwil (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Oberhelfenschwil];
Rutz, Ernst, von Neckertal, in Bächli (Hemberg) (Neckertal), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hemberg, in Bächli (Hemberg)]. [behördliche Änderung infolge Gemeindefusion].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.