Indirizzo
c/o Compagnie financière Tradition
Rue de Langallerie 11
1003 Lausanne
Informazioni su Notos SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Notos SA
- Notos SA ha sede a Lausanne ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- Notos SA è stata costituita nel 14.02.2003.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 18.09.2018.
- L'IDI della azienda è CHE-109.878.831.
- 16 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Balneo-bike SA, Centre de Chimiothérapie Anti-Cancéreuse CCAC SA, Compagnie financière Tradition SA.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
William Pierre François Norbert Wostyn,
François Brisebois,
Domenico Romano,
Raphaël Huwiler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.02.2003
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.033.211-8
IDI/IVA
CHE-109.878.831
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Activités liées à l'acquisition, la cession, la gestion, l'administration, l'exploitation et le financement de moyens de transport.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Jean-Claude Mugny | Lausanne | 20.02.2003 | 27.03.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Notos SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004457877, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Notos SA, à Lausanne, CHE-109.878.831 (FOSC du 28.03.2018, p. 0/4140571). Statuts modifiés le 4 septembre 2018. La clause statutaire relative à la reprise de biens envisagée est abrogée conformément à l'art. 628 al. 4 CO.
Numero di pubblicazione: 4140571, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Notos SA, à Lausanne, CHE-109.878.831 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Badel Luc n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Wostyn William, de France, à Paris (France), président, et Brisebois François, du Canada, à Vuarrens. Signature collective à deux est conférée à Huwiler Raphaël, de Genève, à Aigle, et Romano Domenico, de et à Lausanne. Fiduciaire Jean-Claude Mugny n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 22 juin 2017, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Numero di pubblicazione: 882544, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Notos SA, à Lausanne, activités liées à l'acquisition, la cession, la gestion, l'administration, l'exploitation et le financement de moyens de transport (FOSC du 20.02.2003, p. 16). Rectificatif. Le révieur est Fiduciaire Jean-Claude Mugny, à Lausanne (et non Compagnie financière Tradition, à Lausanne, comme publié).
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.