Indirizzo
c/o Jørgen Poulsen Dannesboe
Route du Château-d'Affry 1 c
1762 Givisiez
Informazioni su Northlight Holding SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Northlight Holding SA
- Northlight Holding SA con sede a Givisiez è una Società anonima nel ramo «Esercizio di una società partecipate». Northlight Holding SA è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 29.11.2016 e ha 5 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 03.10.2022.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-231.104.464.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Jørgen Poulsen Dannesboe,
John Korsø Jensen,
Alexander Manson,
Robert Rudolf Sjøqvist,
Elsebeth Dannesboe
i più recenti aventi diritto di firma
Jørgen Poulsen Dannesboe,
John Korsø Jensen,
Alexander Manson,
Robert Rudolf Sjøqvist,
Elsebeth Dannesboe
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.11.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Givisiez
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.562.378-0
IDI/IVA
CHE-231.104.464
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Prise de participations pour son propre compte ou pour le compte de tiers dans des entreprises actives en matière commerciale, industrielle ou financière en Suisse ou à l'étranger (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | 02.12.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Northlight Holding Ltd
- Northlight Holding AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Northlight Holding SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005573860, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Northlight Holding SA, à Givisiez, CHE-231.104.464 (FOSC du 31.03.2021, p. 0/1005138489).
Personnes inscrites modifiées:
Dannesboe Jørgen Poulsen, administrateur, président, signature individuelle, maintenant administrateur, vice-président, signature individuelle;
Sjøqvist Robert Rudolf, administrateur, vice-président, signature collective à deux, maintenant administrateur, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
Jensen John Korsø, du Danemark, à København (DK), administrateur, président, signature collective à deux;
Manson Alexander, de Grande-Bretagne, à Aberdeenshire (GB), administrateur, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005138489, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Northlight Holding SA, à Givisiez, CHE-231.104.464 (FOSC du 02.12.2016, p. 0/3198217).
Personne radiée:
Dannesboe Michael, administrateur, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Dannesboe Elsebeth, du Danemark, à Givisiez, administratrice, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 3198217, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Northlight Holding SA [Northlight Holding AG] [Northlight Holding Ltd], à Givisiez, Route du Château d'Affry 1 c/o Jørgen Poulsen Dannesboe, 1762 Givisiez, CHE-231.104.464. Nouvelle société anonyme. Statuts du 22.11.2016.
But:
prise de participations pour son propre compte ou pour le compte de tiers dans des entreprises actives en matière commerciale, industrielle ou financière en Suisse ou à l'étranger (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par lettre ou courriel.
Administration:
Dannesboe Jørgen Poulsen, du Danemark, à Givisiez, administrateur président, avec signature individuelle;
Sjøqvist Robert Rudolf, de Schleitheim, à Le Mouret, administrateur vice-président, et Dannesboe Michael, du Danemark, à Rechthalten, administrateur, tous deux avec signature collective à deux.
Organe de révision:
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784 ), à Bern.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.