Informazioni su NOE-Schaltechnik GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu NOE-Schaltechnik GmbH
- NOE-Schaltechnik GmbH ha sede a Oensingen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- La dirigenza dell’azienda NOE-Schaltechnik GmbH è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 30.05.1974.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 30.08.2021.
- L'IDI della azienda è CHE-103.039.513.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.05.1974
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Oensingen
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.001.125-5
IDI/IVA
CHE-103.039.513
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwicklung, Herstellung sowie Vertrieb von Baugeräten und Baubetriebsbedarf, insbesondere von Schalungskonstruktionen, Gerüsten, Schalungszubehör sowie Geräten jeglicher Art, die der Betonformgebung sowie der Betonbearbeitung und -verarbeitung dienen. Kann alle Massnahmen ergreifen, die dazu dienen können, den Gesellschaftszweck zu fördern, Niederlassungen im In- und Ausland errichten, sich mit anderen Firmen zu Arbeits- und Interessengemeinschaften zusammenschliessen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
a&o kreston audit ag | Zürich | 30.08.2021 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
UTG-Unabhängige Treuhandgesellschaft m.b.H. | Zug | 28.11.2019 | 29.08.2021 | |
thv AG | Aarau | 24.02.2009 | 23.09.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Noe-Schaltechnik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- NOE-Schaltechnik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: NOE-Schaltechnik GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005280020, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
NOE-Schaltechnik GmbH, in Oensingen, CHE-103.039.513, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2021, Publ. 1005268887).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UTG-Unabhängige Treuhandgesellschaft m.b.H. (CHE-100.944.522), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005268887, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
NOE-Schaltechnik GmbH, in Oensingen, CHE-103.039.513, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832816).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG (HRA 540616), in Süssen (DE), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co.]
Numero di pubblicazione: HR02-1004832816, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
NOE-Schaltechnik GmbH, in Oensingen, CHE-103.039.513, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2019, Publ. 1004770098).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huonder, Gion Battesta, von Disentis/Mustér, in Rottenschwil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutierrez Lopez, Javier Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.