Informazioni su Niklaus Wittwer SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Niklaus Wittwer SA
- Niklaus Wittwer SA opera nel settore «Viticolo» ed è attualmente attiva. La sede è a Bramois.
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 18.04.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VS con l’IDI CHE-102.177.880.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Niklaus Wittwer SA: Chai du Baron SA, RDDLB SA.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
David Ernst Hauenstein,
Urs Hauenstein,
Niklaus Peter Wittwer
i più recenti aventi diritto di firma
David Ernst Hauenstein,
Urs Hauenstein,
Niklaus Peter Wittwer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.12.1993
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sion
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.003.896-8
IDI/IVA
CHE-102.177.880
Ramo economico
Viticolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vente de vins et toutes autres activités s'y rapportant
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revag Revisions AG | Bern | 27.04.2015 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Lehmann AG | Bern | <2004 | 26.04.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Wittwer Niklaus Propriétaire-Négociant SA
- Wittwer Niklaus SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Niklaus Wittwer SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006012633, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Niklaus Wittwer SA, à Sion, CHE-102.177.880, société anonyme (No. FOSC 173 du 07.09.2020, Publ. 1004973510).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Wittwer, Christine, ressortissante autrichienne, à Hilterfingen, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Hauenstein, David, de Steffisburg, à Hilterfingen, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Hauenstein, Urs, de Ringgenberg (BE) et Steffisburg, à Steffisburg, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Wittwer, Niklaus, de Linden, à Hilterfingen, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: HR02-1004973510, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Niklaus Wittwer SA, à Sion, CHE-102.177.880, société anonyme (No. FOSC 96 du 19.05.2020, Publ. 1004893130).
Inscription ou modification de personne(s):
Wittwer, Niklaus, de Linden, à Hilterfingen, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: à Grosshöchstetten];
Wittwer, Christine, ressortissante autrichienne, à Hilterfingen, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004893130, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Niklaus Wittwer SA, à Sion, CHE-102.177.880, société anonyme (No. FOSC 79 du 27.04.2015, p.0, Publ. 2120473).
Nouvelle adresse:
Rue de la Manufacture 4, 1967 Bramois.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.