Indirizzo
Via Concordia 13 B
6900 Lugano
Informazioni su Niklaus SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Niklaus SA
- Niklaus SA da Lugano opera nel ramo «Altra attività edilizia» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Niklaus SA fondata il 22.08.1997 è composta da 3 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 04.05.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-107.974.501.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.08.1997
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lugano
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-514.3.013.177-9
IDI/IVA
CHE-107.974.501
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo
L'allestimento di progetti, preventivi, capitolati e perizie, consulenze nel campo di impianti industriali e specificatamente elettrici e telematici, nonché la compra-vendita, l'installazione, la consulenza nel campo informatico.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Solefid SA | Lugano | 21.10.2015 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
R.M.S. Fiduciaria SA | Lugano | 28.11.2008 | 20.10.2015 | |
STG Consulenza Fiduciaria SA | Lugano | 30.11.2007 | 27.11.2008 | |
D.L.S. Consult SA in liquidazione | Lugano | 02.09.2004 | 29.11.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Niklaus SA
Numero di pubblicazione: HR02-1005168803, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Niklaus SA, in Lugano, CHE-107.974.501, società anonima (Nr. FUSC 97 del 21.05.2019, Pubbl. 1004634988).
Statuti modificati:
22.04.2021.
Nuove azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00].
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono in forma scritta.
Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Campana-Niklaus, Mara, da Lugano, in Bedano, membro, con firma individuale [finora: in Lugano].
Numero di pubblicazione: HR02-1004634988, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Niklaus SA, in Lugano, CHE-107.974.501, società anonima (Nr. FUSC 118 del 21.06.2018, Pubbl. 4305927).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Lauber, Jonathan Hermann, da Täsch, in Bellinzona, membro, con firma individuale.
Numero di pubblicazione: 4305927, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Niklaus SA, in Lugano, CHE-107.974.501, società anonima (Nr. FUSC 69 del 07.04.2017, Pubbl. 3456589).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Campana-Niklaus, Mara, da Lugano, in Lugano, membro, con firma individuale [finora: Niklaus, Mara].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.