Succursale (1)
Informazioni su Niederer + Pozzi Umwelt AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Niederer + Pozzi Umwelt AG
- Niederer + Pozzi Umwelt AG ha sede a Uznach ed è attiva. Essa opera nel ramo «Realizzazione di installazioni edilizie».
- Niederer + Pozzi Umwelt AG è stata costituita nel 30.04.2002.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 04.01.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-109.567.644.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 5 altre aziende attive. Queste includono: eoss INFORMATIK AG, Informatikzentrum Linth AG, Lukas Domeisen AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Sabrina Arrigo-Meier,
Daniel Zimmermann,
Martin Schibli,
Roger Kolb,
Silvia Rüegg
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.04.2002
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Uznach
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.051.517-2
IDI/IVA
CHE-109.567.644
Ramo economico
Realizzazione di installazioni edilizie
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Wasserbau, Hochwasserschutz sowie Umwelttechnik und allgemeine Ingenieurarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RMI Treuhandexperten AG | Goldach | 06.02.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
REVICOMA AG | Teufen (AR) | <2004 | 05.02.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Niederer + Pozzi Umwelt AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005372938, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Niederer + Pozzi Umwelt AG, in Uznach, CHE-109.567.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2021, Publ. 1005326083).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RMI Treuhandexperten AG (CHE-109.362.786), in Goldach, Revisionsstelle [bisher: in Staad SG (Thal)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005326083, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Niederer + Pozzi Umwelt AG, in Uznach, CHE-109.567.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2019, Publ. 1004775860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pozzi, Andrea Rodolfo, von Poschiavo, in Knonau, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schibli, Martin, von Neuenhof, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004775860, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Niederer + Pozzi Umwelt AG, in Uznach, CHE-109.567.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2019, Publ. 1004725648).
Zweigniederlassung neu:
Fribourg (CHE-363.292.206).
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.