Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Nidwaldner Kantonalbank, Filiale Hergiswil
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.08.1961
Cancellazione dal registro delle imprese
06.10.2008
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Hergiswil (NW)
Ufficio del registro di commercio
NW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-150.9.000.059-4
IDI/IVA
CHE-379.798.078
Ramo economico
nessuna informazione disponibile
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nidwaldner Kantonalbank, Filiale Hergiswil
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4677786, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Nidwaldner Kantonalbank, Filiale Hergiswil, in Hergiswil NW, CH-150.9.000.059-4, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2008, S. 9, Publ. 4340594).
mit Hauptsitz in:
Stans. Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: 4340594, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Nidwaldner Kantonalbank, Filiale Hergiswil, in Hergiswil NW, CH-150.9.000.059-4, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2006, S. 8, Publ. 3376552).
mit Hauptsitz in:
Stans.
Firma Hauptsitz:
Nidwaldner Kantonalbank (CH-150.8.000.001-2).
Statuten Hauptsitz:
[Gestrichenes Statutendatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Beginn: 27.04.1879].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Eingetragen im HRG am HS: 30.03.1883].
Zweck Hauptsitz:
[Zweck Hauptsitz gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Marlise Gisler, Leo Wolfisberg und Armin Murer sind aus dem Bankrat ausgeschieden, ihre Unterschriften sind erloschen.] [Die Prokura von Christian Zurfluh ist erloschen.] [Weitere gestrichene Personalangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Dr. Viktor, von Eisten, in Stans, Präsident des Bankrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bünter, Adrian, von Wolfenschiessen, in Wolfenschiessen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frank, Urs, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Krummenacher, Hanspeter, von Entlebuch, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
May, Ernst, von Gersau, in Beckenried, mit Kollektivprokura zu zweien;
Murer, Roland, von Beckenried, in Beckenried, mit Kollektivprokura zu zweien;
Odermatt, Christian, von Dallenwil, in Stansstad, mit Kollektivprokura zu zweien;
Truttmann, Anita, von Seelisberg, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Truttmann, Markus, von Bauen, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Waser, Alois, von Wolfenschiessen, in Beckenried, mit Kollektivprokura zu zweien;
Waser, Peter, von Engelberg, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wyrsch, Armin, von Buochs, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien;
Christen, Roland, von Wolfenschiessen, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grünenfelder, Markus, von Vilters-Wangs, in Buochs, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Martin, von Buochs, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bircher, André, von Stansstad, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Christen, Erich, von Wolfenschiessen, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walcher, Hans Peter, von Ennenda und Glarus, in Wolfenschiessen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Häfliger, Urs, von Gelfingen, in Stansstad, mit Kollektivprokura zu zweien;
Amstad, Samuel, von Beckenried, in Beckenried, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Holzen, Marcel, von Ennetbürgen, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zimmermann, Max, von Ennetbürgen, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frank, Markus, von Ennetbürgen, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien;
Studer, Andreas, von Escholzmatt und Schüpfheim, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frank, Andreas, von Rickenbach LU, in Luzern, Mitglied des Bankrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Marlise, von Spiringen und Beckenried, in Oberdorf NW, Mitglied des Bankrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfisberg, Leo, von Neuenkirch, in Stans, Mitglied des Bankrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engelberger, René, von Stansstad, in Stansstad, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabriel, Ernst, von Buochs, in Buochs, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattle, Andreas, von Oberriet SG, in Stansstad, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederberger, Konrad, von Wolfenschiessen, in Wolfenschiessen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gander, Guido, von Beckenried, in Ennetmoos, mit Kollektivprokura zu zweien;
Murer, Armin, von Beckenried, in Beckenried, Mitglied des Bankrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederberger, René, von Dallenwil, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Waser, Christian, von Engelberg, in Ennetbürgen, Mitglied des Bankrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Alois, von Lungern, in Ennetbürgen, Vizepräsident des Bankrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salathe, Eric, von Arisdorf, in Hergiswil NW, mit Kollektivprokura zu zweien;
Genhart, Herbert, von Sempach, in Beckenried, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schrägle, Sandra, von Rapperswil BE, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bieri, Rudolf, von Flühli, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Isenegger, Marco, von Römerswil, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zurfluh, Christian, von Erstfeld, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3376552, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Nidwaldner Kantonalbank, Filiale Hergiswil, in Hergiswil NW, CH-150.9.000.059-4, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2006, S. 11, Publ. 3216454).
mit Hauptsitz in:
Stans.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Rudolf, von Flühli, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Stansstad];
Isenegger, Marco, von Römerswil, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Hergiswil NW];
Zurfluh, Christian, von Erstfeld, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Altdorf UR].