Indirizzo
c/o Beat Nigg
Sut Rieven 11
7013 Domat/Ems
Informazioni su Nibe GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Nibe GmbH
- Nibe GmbH con sede a Domat/Ems è attiva. Nibe GmbH è attiva nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- L’azienda è stata costituita nel 27.01.2004 e ha una persona nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 24.04.2017.
- L'IDI della azienda è CHE-110.502.456.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.01.2004
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Domat/Ems
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.4.001.441-0
IDI/IVA
CHE-110.502.456
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Import und Export von Produkten aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Reha-Center Nigg GmbH
- toco GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nibe GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3482257, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Reha-Center Nigg GmbH, in Domat/Ems, CHE-110.502.456, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2014, Publ. 1866253).
Statutenänderung:
07.04.2017.
Firma neu:
Nibe GmbH.
Zweck neu:
Import und Export von Produkten aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nigg, Stefan, von Pfäfers, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nigg, Beat, von Pfäfers, in Domat/Ems, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 1866253, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Reha-Center Nigg GmbH, in Chur, CHE-110.502.456, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2010, S. 10, Publ. 5487788).
Statutenänderung:
01.12.2014.
Sitz neu:
Domat/Ems.
Domizil neu:
c/o Beat Nigg, Sut Rieven 11, 7013 Domat/Ems. [Änderung einer weiteren nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Numero di pubblicazione: 5487788, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
toco GmbH, in Chur, CH-350.4.001.441-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 16, Publ. 5091034).
Statutenänderung:
28.01.2010.
Firma neu:
Reha-Center Nigg GmbH.
Domizil neu:
Tittwiesenstrasse 61, 7000 Chur.
Zweck neu:
Herstellung, Anpassung, Verkauf und Beratung von Rollstühlen und sämtlichen Rehabilitationsartikeln, Reparaturen und Service aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüedi-Burger, Leonore, von Maienfeld, in Hagneck, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Rüedi, Christian, von Maienfeld, in Hagneck, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nigg, Beat, von Pfäfers, in Domat/Ems, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Nigg, Stefan, von Pfäfers, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.