Informazioni su Nestlé Waters (Suisse) SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Nestlé Waters (Suisse) SA
- Nestlé Waters (Suisse) SA da Henniez opera nel ramo «Fabbricazione di bevande (senza alcool)» ed è attiva.
- Nestlé Waters (Suisse) SA ha 12 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 20.08.2024.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VD con l’IDI CHE-105.971.874.
- azienda Nestlé Waters (Suisse) SA ha registrato 8 marchi attivi, marchi cancellati o domande pendenti.
Dirigenza (12)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Eugenio Simioni,
Jean Christophe Thiébaud,
Alessandro Rigoni
i più recenti aventi diritto di firma
Alessandra Gaspari,
Daniela Caroline Defregger,
Artur Mlotek,
Alain Pernet,
Marc Michaud
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.02.1913
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Henniez
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.011.687-5
IDI/IVA
CHE-105.971.874
CHE-116.281.710 IVA
Ramo economico
Fabbricazione di bevande (senza alcool)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation de sources diverses et d'immeubles, vente d'eaux minérales et de boissons désaltérantes, de produits alimentaires, ainsi que la participation à des sociétés ayant un but analogue et toutes opérations industrielles, immobilières, commerciales et financières y relatives.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lausanne | 05.10.2020 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lausanne | 15.09.2008 | 04.10.2020 | |
Fiduciaire Saugy S.A. | Lausanne | <2004 | 14.09.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Nestlé Waters Suisse SA
- Sources Minérales Henniez SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
GRAND RAID | 14.04.2005 | attivo | 01001/2004 |
29.01.2004 | attivo | 06025/2003 |
Ultimi comunicati FUSC: Nestlé Waters (Suisse) SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006110400, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Nestlé Waters (Suisse) SA, à Henniez, CHE-105.971.874 (FOSC du 28.11.2023, p. 0/1005895929). La signature de Krattinger Valérie est radiée. Signature collective à deux est conférée à Defregger Daniela Caroline, de La Tour-de-Peilz, à Montreux, directrice, et Gaspari Alessandra, d'Italie, à La Tour-de-Peilz.
Numero di pubblicazione: HR02-1005895929, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Nestlé Waters (Suisse) SA, à Henniez, CHE-105.971.874 (FOSC du 03.08.2022, p. 0/1005534369). La signature de Millas Cetina Oscar et Vuilleumier Gabriel est radiée. Signature collective à deux est conférée à Mlotek Artur, de Pologne, à Vevey, directeur.
Numero di pubblicazione: HR02-1005534369, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Nestlé Waters (Suisse) SA, à Henniez, CHE-105.971.874 (FOSC du 28.06.2021, p. 0/1005231119). La signature de Oberholzer Roland, Savoy Guillaume, Chiaia Gian Paolo, Limat Fanny et Schär Olivier est radiée. Signature collective à deux est conférée à Michaud Marc, de La Tour-de-Peilz, à Ollon, directeur, Pernet Alain, de Ormont-Dessus, à Vevey, directeur, et Krattinger Valérie, de Düdingen, à Bourg-en-Lavaux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.