Informazioni su Neovis AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Neovis AG
- Neovis AG è una Società anonima con sede a Ortschwaben. Neovis AG appartiene al settore «Esercizio di una società partecipate» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda Neovis AG fondata il 01.11.2018 è composta da 2 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 17.11.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Neovis AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.11.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Meikirch
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.075.586-6
IDI/IVA
CHE-461.767.860
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten, überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Neovis AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005606401, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Neovis AG, in Meikirch, CHE-461.767.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2018, Publ. 1004491464).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Urs Robert, von Madiswil, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1004491464, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Neovis AG, in Meikirch, CHE-461.767.860, Panoramaweg 16, 3042 Ortschwaben, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.10.2018.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten, überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
durch eingeschriebenen Brief, Telefax oder mit elektronischer Post oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 31.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Burri, Andreas, von Guggisberg, in Ortschwaben (Meikirch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burri-Pfander, Stefanie, von Rüeggisberg und Guggisberg, in Ortschwaben (Meikirch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Seiler, Urs Robert, von Madiswil, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.