Informazioni su Nemrys GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Nemrys GmbH
- Nemrys GmbH ha sede a Sarnen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 20.12.2012.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 15.05.2017, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Nemrys GmbH è iscritta nel cantone OW con l’IDI CHE-437.230.648.
- Allo stesso indirizzo come Nemrys GmbH sono iscritte 62 altre aziende attive. Queste includono: ALS Geräte AG, anrami gmbh, Berga GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.12.2012
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Sarnen
Ufficio del registro di commercio
OW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-140.4.004.342-0
IDI/IVA
CHE-437.230.648
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Liegenschaften im In- und Ausland, das Halten von Beteiligungen sowie alle Dienstleistungen und Geschäfte, welche direkt oder indirekt damit zusammenhängen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und Patente, Lizenzen und andere Rechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nemrys GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3521459, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Nemrys GmbH, in Sarnen, CHE-437.230.648, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012, Publ. 6994578).
Statutenänderung:
09.05.2017.
Domizil neu:
Grundacher 5, 6060 Sarnen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Liegenschaften im In- und Ausland, das Halten von Beteiligungen sowie alle Dienstleistungen und Geschäfte, welche direkt oder indirekt damit zusammenhängen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und Patente, Lizenzen und andere Rechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andersson, Anna-Karin Justina, schwedische Staatsangehörige, in Vällingby (SE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
LURO Treuhand AG (CHE-113.724.349), in Sarnen, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
PRO-VIDENTIA conseils juridique et fiscal Sàrl (CHE-112.167.423), in La Tour-de-Peilz, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Küng, Lukas, von Hasle (LU), in Sarnen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Alpnach].
Numero di pubblicazione: 6994578, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Nemrys GmbH, in Sarnen, CH-140.4.004.342-0, Enetriederstrasse 32, 6060 Sarnen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.12.2012.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Finanzgeschäft, das Kredit- und Lizenzgeschäft, das Halten von Beteiligungen sowie alle Dienstleistungen und Geschäfte, welche direkt oder indirekt damit zusammenhängen. Nebenzwecke siehe Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Gründererklärung vom 19.12.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Andersson, Anna-Karin Justina, schwedische Staatsangehörige, in Vällingby (SE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Küng, Lukas, von Hasle LU, in Alpnach Dorf (Alpnach), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.