Indirizzo
Route d'Arzier 10
1273 Arzier-Le Muids
Informazioni su NEGORECUP SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu NEGORECUP SA
- NEGORECUP SA ha sede a Arzier-Le Muids ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Altro commercio con prodotti diversi».
- L’azienda è stata costituita nel 01.03.2007 e ha una persona nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 28.05.2019. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-113.474.448.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.03.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Arzier-Le Muids
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.049.751-2
IDI/IVA
CHE-113.474.448
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour buts l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la prise en charge et la commercialisation en général de tout produit recyclable, de quelque nature qu'il soit; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et la commercialisation en général de tout produit de consommation, de quelque nature qu'il soit; tout service dans tout domaine, notamment dans la construction, la démolition, la promotion et la mise en valeur de biens immobiliers, de quelque nature qu'ils soient (pour but complet cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
GF Audit SA | Blonay - Saint-Légier | 02.04.2015 | 16.01.2019 | |
Cabinet Fiduciaire et Fiscal Jacques A. Gilliéron S.A. en liquidation | Granges-Paccot | 29.07.2011 | 01.04.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: NEGORECUP SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004640116, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
NEGORECUP SA, à Arzier-Le Muids, CHE-113.474.448 (FOSC du 17.01.2019, p. 0/1004544551). Selon déclaration du 29 avril 2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Numero di pubblicazione: HR02-1004544551, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
NEGORECUP SA, à Lonay, CHE-113.474.448 (FOSC du 02.04.2015, p. 0/2079011). Statuts modifiés le 26 décembre 2018. Siège transféré à Arzier-Le Muids.
Nouvelle adresse:
Route d'Arzier 10, 1273 Arzier-Le Muids.
Nouveau but:
la société a pour buts l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la prise en charge et la commercialisation en général de tout produit recyclable, de quelque nature qu'il soit;
l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et la commercialisation en général de tout produit de consommation, de quelque nature qu'il soit;
tout service dans tout domaine, notamment dans la construction, la démolition, la promotion et la mise en valeur de biens immobiliers, de quelque nature qu'ils soient (pour but complet cf. statuts). L'administrateur Frery Jérôme est désormais de Gland, à Perroy. GF Audit SA (CHE-102.246.653) n'est plus organe de révision.
Numero di pubblicazione: 2079011, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
NEGORECUP SA, à Lonay, CHE-113.474.448 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Cabinet Fiduciaire et Fiscal Jacques A. Gilliéron SA (CH-550-1032992-7) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
GF Audit SA (CHE-102.246.653), à Blonay.