Informazioni su NCR Security Fund
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu NCR Security Fund
- NCR Security Fund ha sede a Wallisellen ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- La dirigenza dell’Organizzazione NCR Security Fund è composta da 4 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 29.03.2023.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-109.496.783.
- AD Swiss Net AG, ArchiMedia Schweiz AG, Data Quest ICT Solutions AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.08.1997
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Wallisellen
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.000.510-7
IDI/IVA
CHE-109.496.783
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bezweckt, den Destinatären finanzielle Beiträge an ihre Privat-Versicherungen oder ähnliche Institute zur individuellen Risikodeckung zukommen zu lassen; kann Unterstützungsleistungen in Notlagen wie Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit gewähren.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ferax Treuhand AG | Zürich | 30.11.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: NCR Security Fund
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005711651, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NCR Security Fund, in Wallisellen, CHE-109.496.783, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stolz, Beatrice, von Laufenburg, in Dübendorf, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Marc-Alain, von Corcelles-Cormondrèche, in Laufen-Uhwiesen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wartmann, Peter, von Zürich, in Wädenswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rusch, Thomas, von Appenzell, in Henggart, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004535192, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NCR Security Fund, in Wallisellen, CHE-109.496.783, Stiftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3292791).
Domizil neu:
Seidenstrasse 4, 8304 Wallisellen.
Weitere Adressen:
Postfach 366, 8304 Wallisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thür, Paul, von Altstätten, in Diessenhofen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stolz, Beatrice, von Laufenburg, in Dübendorf, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giger, Marc-Alain, von Corcelles-Cormondrèche, in Laufen-Uhwiesen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Dr. Matthias, von Küsnacht (ZH), in Schwerzenbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ferax Treuhand AG (CHE-106.751.143), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ferax Treuhand AG (CH-020.3.908.710-3)].
Numero di pubblicazione: 3292791, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 1'282 vom 09.01.2017 NCR Security Fund, in Wallisellen, CHE-109.496.783, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017, Publ. 3278093).
Domizil neu:
c/o NCR (SCHWEIZ) GmbH, Neue Winterthurerstrasse 99, Einkaufszentrum Glatt, 8304 Wallisellen, [Eintrag von Amtes wegen auf Grund Änderung der Postleitzahl durch die schweizerische Post].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.