Informazioni su Natron Suisse SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Natron Suisse SA
- Natron Suisse SA è una Società anonima con sede a Sion. Natron Suisse SA appartiene al settore «Fabbricazione di batterie» ed è attualmente attiva.
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 05.05.2023.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VS con l’IDI CHE-452.629.578.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 4 altre aziende attive. Queste includono: Association Hydropôle, Ellee Motion SA, Group 4 Photovoltaics (G4PV) AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Colin Deane Wessells,
Jon Douglas Countess,
Luc Alexandre Defferrard
i più recenti aventi diritto di firma
Colin Deane Wessells,
Jon Douglas Countess,
Luc Alexandre Defferrard
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.10.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sion
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.020.727-4
IDI/IVA
CHE-452.629.578
Ramo economico
Fabbricazione di batterie
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Développer, commercialiser, fabriquer et vendre des technologies et des produits de batteries (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Natron Suisse AG
- Natron Suisse Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Natron Suisse SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005739941, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Natron Suisse SA, à Sion, CHE-452.629.578, société anonyme (No. FOSC 149 du 04.08.2021, Publ. 1005264777).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Sciboz, Laurent, de Treyvaux, à Le Mouret, directeur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005264777, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Natron Suisse SA, à Sion, CHE-452.629.578, société anonyme (No. FOSC 209 du 27.10.2020, Publ. 1005009286).
Inscription ou modification de personne(s):
Sciboz, Laurent, de Treyvaux, à Le Mouret, directeur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR01-1005009286, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Natron Suisse SA (Natron Suisse AG) (Natron Suisse Ltd), à Sion, CHE-452.629.578, Rue de l'Industrie 17, 1950 Sion, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
08.10.2020.
But:
Développer, commercialiser, fabriquer et vendre des technologies et des produits de batteries (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
10'000'000 actions nominatives de CHF 0.01 liées selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par écrit (par courrier, par email, par fax) ou par avis inséré dans la FOSC.
Personne(s) inscrite(s):
Wessells, Colin Deane, ressortissant américain, à Santa Clara (US), président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Countess, Jon Douglas, ressortissant américain, à Santa Clara (US), administrateur, avec signature individuelle;
Defferrard, Luc Alexandre, de Chénens, à Erlenbach (ZH), administrateur, avec signature individuelle. Selon déclaration du 08.10.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.