Indirizzo
c/o Cédric Rieben
Chemin de Marcy 4
1162 St-Prex
Informazioni su Natech Bâti-Services Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Natech Bâti-Services Sàrl
- Natech Bâti-Services Sàrl opera nel settore «Altra attività edilizia» ed è attualmente attiva. La sede è a St-Prex.
- La dirigenza dell’azienda Natech Bâti-Services Sàrl è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 20.05.1997.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 08.03.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L'IDI della azienda è CHE-108.619.824.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.05.1997
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Saint-Prex
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.132.563-6
IDI/IVA
CHE-108.619.824
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but toutes prestations, travaux, ventes et services liés directement ou indirectement au bâtiment, notamment dans le domaine de la ventilation, climatisation, chauffage, régulation, électricité, solaire, et caetera, ainsi que commerce, importation, exportation et représentation de tous produits (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Natech Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Natech Bâti-Services Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005981576, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Natech Bâti-Services Sàrl, à Saint-Prex, CHE-108.619.824 (FOSC du 14.12.2017, p. 0/3931951). Ledermann Daniel, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 2 parts de CHF 1'000 à l'associé-gérant Rieben Cédric, désormais titulaire de 11 parts de CHF 1'000;
Rieben Cédric n'est plus président. Tschanz Danièle, qui n'est plus associée-gérante, cède ses 9 parts de CHF 1'000, par 4 parts à l'associé-gérant Rieben Cédric, désormais titulaire de 15 parts de CHF 1'000, et par 5 parts à Rieben Luc, de et à Saint-Prex, nouvel associé sans signature, titulaire de 5 parts de CHF 1'000.
Numero di pubblicazione: 3931951, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Natech Bâti-Services Sàrl, à Denens, CHE-108.619.824 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 30 novembre 2017. Siège transféré à Saint-Prex.
Nouvelle adresse:
chemin de Marcy 4, c/o Cédric Rieben, 1162 Saint-Prex. L'associé-gérant Ledermann Daniel, qui n'est plus président, maintenant à Vully-les-Lacs, cède 5 parts de ses 7 parts de CHF 1'000 par 3 parts à l'associé-gérant Rieben Cédric, lequel est nommé président et continue à signer individuellement, maintenant titulaire de 9 parts de CHF 1'000, et par 2 parts à Tschanz Danièle, désormais de Röthenbach im Emmental, maintenant titulaire de 9 parts de CHF 1'000. Ledermann Daniel reste titulaire de 2 parts de CHF 1'000.
Numero di pubblicazione: 5683442, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Natech Bâti-Services Sàrl, à Denens, CH-550-0132563-6, prestations, travaux, ventes et services liés au bâtiment (FOSC du 17.05.2010, p. 21/5634094).
Rectificatif:
Rieben Cédric (et non Rieben Cédrice comme publié) est associé-gérant.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.