Informazioni su NAKUSO - Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu NAKUSO - Stiftung
- NAKUSO - Stiftung è attualmente attiva e opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari». La sede si trova a Schlosswil.
- NAKUSO - Stiftung ha 5 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 12.01.2018.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-110.409.420.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Ulrich Tobler,
Markus Scheidegger,
Barbara Lüps-Grundbacher,
Béatrice Grundbacher
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.08.1999
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Grosshöchstetten
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.022.640-8
IDI/IVA
CHE-110.409.420
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Landesweite Unterstützung von Aktivitäten in den Bereichen Natur, Kultur und Soziales.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG Bern | Bern | 10.11.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: NAKUSO - Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3985269, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NAKUSO - Stiftung, in Schlosswil, CHE-110.409.420, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2015, Publ. 2304409).
Sitz neu:
Grosshöchstetten. [Sitzänderung von Amtes wegen infolge Gemeindefusion.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüps-Grundbacher, Barbara, von Zug und Bern, in Schlosswil (Grosshöchstetten), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schlosswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2304409, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NAKUSO - Stiftung, in Schlosswil, CHE-110.409.420, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2009, S. 6, Publ. 5334734).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CH-035.3.001.220-2)].
Numero di pubblicazione: 5334734, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NAKUSO - Stiftung, in Schlosswil, CH-035.7.022.640-8, Stiftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.1999, S. 8720).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
H. Jost, dipl. Bücherexperte, in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Röthlisberger AG (CH-035.3.001.220-2), in Bern, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.