Indirizzo
Rue du Vigneron 6
1893 Muraz (Collombey)
Informazioni su Murimmo SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Murimmo SA
- Murimmo SA con sede a Muraz (Collombey) è attiva. Murimmo SA è attiva nel ramo «Construzione del soprassuolo».
- Murimmo SA ha 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 04.01.2016.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VS con l’IDI CHE-101.547.589.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.05.1961
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Collombey-Muraz
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.3.002.574-7
IDI/IVA
CHE-101.547.589
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'une entreprise de bâtiments, de génie civil, construction de routes et transports, travaux d'ingénieurs et d'architectes, ainsi que toutes activités dans le domaine de l'entreprise générale; acquisition ou création d'autres entreprises identiques ou analogues ainsi que toutes opérations convergentes à ses buts.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Turin & Associés SA | Collombey-Muraz | <2004 | 20.12.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- MURIMMO SA
- Murimmo S.A.
- Carraux, Moret SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Murimmo SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2575571, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Murimmo SA, à Collombey-Muraz, CHE-101.547.589, société anonyme (No. FOSC 247 du 21.12.2009, p. 29, Publ. 5405022).
Nouvelle adresse:
Rue du Vigneron 6, 1893 Muraz.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Frei, Denis, de Rietheim, à Val-d'Illiez, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Carraux née Andreose, Milvia, de Collombey-Muraz, à Muraz (Collombey-Muraz), administratrice, avec signature individuelle [précédemment: à Muraz (Collombey), administratrice avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 5405022, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
MURIMMO SA, à Collombey-Muraz, CH-621.3.002.574-7, société anonyme (FOSC no 187 du 27.09.2006, p. 14, publ. 3567496).
Modification des statuts:
11.12.2009.
Nouvelle raison sociale:
Murimmo SA.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou pli recommandé pour les convocations aux AG;
par écrit ou courriel pour les autres communications. Statuts adaptés au nouveau droit. [biffé: conseil de 2 ou 3 administrateurs]. Selon déclaration du 11.12.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personne et signature radiée:
Fiduciaire Serge Turin S.A., à La Tour-de-Peilz, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 3567496, Ufficio del registro di commercio Vallese
Murimmo S.A., à Collombey-Muraz, CH-621.3.002.574-7, entreprise de bâtiments, génie civil, construction de routes et transports, etc... (FOSC no 72 du 12.04.2006, p. 19, publ. 3332058).
Modification des statuts:
18.09.2006.
Nouvelle graphie de la raison sociale:
MURIMMO SA.
Nouveau but:
exploitation d'une entreprise de bâtiments, de génie civil, construction de routes et transports, travaux d'ingénieurs et d'architectes, ainsi que toutes activités dans le domaine de l'entreprise générale;
acquisition ou création d'autres entreprises identiques ou analogues ainsi que toutes opérations convergentes à ses buts.
Faits qualifiés:
[biffé: apport pour CHF 60'000.-- de machines, véhicules, matériel et outillage d'entreprise par Jean Galletti, Germain Carraux et André Moret (v. journal)].
Personne et signature radiée:
Moret, André-Georges, de Martigny-Combe, à Collombey-Muraz, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Frei, Denis, de Rietheim, à Val-d'Illiez, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux;
Carraux née Andreose, Milvia, de Collombey-Muraz, à Muraz (Collombey), administratrice, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.