Succursale (1)
Informazioni su Multilateral AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Multilateral AG
- Multilateral AG opera nel settore «Fornitura di servizi informatici» ed è attualmente attiva. La sede è a Kloten.
- Multilateral AG ha 5 persone nella dirigenza.
- Il 11.10.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Multilateral AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-108.489.125.
- Oltre all’azienda Multilateral AG sono iscritte 4 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Glasschain AG, HedgeQuant Holding GmbH, PrimeRock GmbH.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Bernhard Klotz,
Matthias Raphael Gysi,
Frédéric Altorfer,
Edgar René Gut,
Werner P. Gysi-Marti
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.10.1996
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Kloten
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.007.809-3
IDI/IVA
CHE-108.489.125
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt Informatik-Dienstleistungen, vorallem im Bereich Kommunikation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Betriebsstätten errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben oder weiterveräussern sowie alle sonstigen Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
WOBMANN TREUHAND AG | Zürich | 01.06.2012 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Meng und Partner Revisions AG | Baden | <2004 | 31.05.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Multilateral SA
- Multilateral Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Multilateral AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005857566, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Multilateral AG, in Kloten, CHE-108.489.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, S.0, Publ. 2989659).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberhard, Marc, von Zuzwil BE, in Bülach, Mitglied der Geschäftsleitung, Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2989659, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Multilateral AG, in Kloten, CHE-108.489.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2016, Publ. 2709393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Tobias, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung und Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2709393, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Multilateral AG, in Kloten, CHE-108.489.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2016, Publ. 2682381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung und Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.