Indirizzo
Rue des Uttins 30
1400 Yverdon-les-Bains
Informazioni su Multi-maintenance S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Multi-maintenance S.A.
- Multi-maintenance S.A. ha sede a Yverdon-les-Bains ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 28.06.1990.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 20.12.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-106.633.457.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Multi-maintenance S.A.: Alo constructions métalliques SA, Alo Immo SA, CJ TEK S.à r.l..
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.06.1990
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Yverdon-les-Bains
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.159.382-7
IDI/IVA
CHE-106.633.457
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entretien d'immeubles industriels, commerciaux et locatifs, ainsi que de leurs équipements, réalisation d'installations électriques, téléphoniques, informatiques, électroniques, mécaniques et automatiques, formation continue de personnel d'entretien et d'exploitation, ainsi que gestion et maintenance dans ces domaines.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
GF Audit SA, succursale d'Yverdon les Bains | Yverdon-les-Bains | 20.12.2021 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduconsult Fidyver SA | Montagny-près-Yverdon | 22.02.2011 | 19.12.2021 | |
FIDYVER SA, expert-comptables diplômés | Montagny-près-Yverdon | <2004 | 21.02.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Multi-maintenance SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Multi-maintenance S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005362052, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Multi-maintenance S.A., à Yverdon-les-Bains, CHE-106.633.457 (FOSC du 18.11.2021, p. 0/1005337253). Fiduconsult Fidyver SA (CH-550-1025567-2) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
GF Audit SA, succursale d'Yverdon les Bains (CHE-396.702.286), à Yverdon-les-Bains.
Numero di pubblicazione: HR02-1005337253, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Multi-maintenance S.A., à Yverdon-les-Bains, CHE-106.633.457 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Chamot Iuliano Marie-Claire n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Tabakov Boian est nommé administrateur. Iuliano Pascal signe désormais collectivement à deux.
Numero di pubblicazione: 6044780, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Multi-maintenance S.A., à Yverdon-les-Bains, CH-550-0159382-7, entretien d'immeubles industriels, commerciaux et locatifs (FOSC du 09.09.2003, p. 15/1163732). FIDYVER SA, expert-comptables diplômés n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduconsult Fidyver SA (CH-550-1025567-2), à Montagny-près-Yverdon.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.