Informazioni su Münsterhof Betriebs AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Münsterhof Betriebs AG
- Münsterhof Betriebs AG ha sede a Zürich ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- La dirigenza dell’azienda Münsterhof Betriebs AG è composta da 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 09.07.2020. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-301.805.522.
- 4 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: HvB Investments AG, Seyfried.com GmbH, triple Z Alexander J.B. Zehnder.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.10.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.041.132-5
IDI/IVA
CHE-301.805.522
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und den Betrieb von Gastronomieunternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Vermögenswerte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BSP Revisions AG | Zürich | 12.04.2019 | 08.07.2020 | |
Aeberli Treuhand AG | Zürich | 08.10.2014 | 11.04.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Münsterhof Betriebs AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004932605, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Münsterhof Betriebs AG, in Zürich, CHE-301.805.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020, Publ. 1004806136). Gemäss Erklärung vom 22.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BSP Revisions AG (CHE-107.333.578), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004806136, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Münsterhof Betriebs AG, in Zürich, CHE-301.805.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2019, Publ. 1004609180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weinberg, Leopold Walter, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagenbach, Adrian Richard Bernhard, von Aarburg, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Péclard, Michael Philippe Frédéric, genannt Michel, von Pailly, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weber, Florian Raphael, von Reigoldswil, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004609180, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Münsterhof Betriebs AG, in Zürich, CHE-301.805.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2014, S.0, Publ. 1756023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BSP Revisions AG (CHE-107.333.578), in Zürich, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.