Informazioni su Müller Kartonagen AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Müller Kartonagen AG
- Müller Kartonagen AG ha sede a Näfels ed è attiva. Essa opera nel ramo «Fabbricazione e lavorazione di prodotti di carta e cartone».
- La dirigenza è composta di una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 08.04.2022. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio GL è il seguente: CHE-101.104.252.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.02.1975
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Glarus Nord
Ufficio del registro di commercio
GL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-160.3.002.736-4
IDI/IVA
CHE-101.104.252
Ramo economico
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di carta e cartone
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung und Vertrieb von Verpackungs- und Dekorationsmaterialien aller Art aus Papier, Karton und Kunststoffen sowie Ausführung aller Arbeiten und Vornahme aller Geschäfte, die mit dem Hauptzweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, im In- und Ausland tätig sein und Zweigniederlassungen errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BLZ Revisions AG | Glarus Nord | 08.04.2022 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG | Rapperswil-Jona | <2004 | 18.11.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Müller Kartonagen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005446432, Ufficio del registro di commercio Glarona
Müller Kartonagen AG, in Glarus Nord, CHE-101.104.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2021, Publ. 1005337868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Falkenberg, Dr. Alexander Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Markus, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
BLZ Revisions AG (CHE-101.351.336), in Glarus, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005337868, Ufficio del registro di commercio Glarona
Müller Kartonagen AG, in Glarus Nord, CHE-101.104.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, S.0, Publ. 2019513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2019513, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Müller Kartonagen AG, in Glarus Nord, CHE-101.104.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2011, Publ. 6204172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Harder, Georg, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kneubühler-Müller, Elisabeth, von Richenthal (Reiden) und Glarus Nord, in Prangins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Markus, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Falkenberg, Dr. Alexander Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619)[CH-320.9.044.549-7], in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle [bisher: OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CH-320.9.044.549-7), in Rapperswil-Jona].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.