Informazioni su MTS Automobiles Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MTS Automobiles Sàrl
- MTS Automobiles Sàrl è attualmente attiva e opera nel settore «Commercio di automobili». La sede si trova a Vuadens.
- L’azienda è stata costituita nel 18.01.2021 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 26.01.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda MTS Automobiles Sàrl è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-154.347.221.
- Allo stesso indirizzo come MTS Automobiles Sàrl sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: Groupe MTS Sàrl, MTS Gestion Sàrl, MTS Immo Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.01.2021
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Vuadens
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.575.858-0
IDI/IVA
CHE-154.347.221
Ramo economico
Commercio di automobili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de véhicules en tous genres. Elle pourra procéder à toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières en rapport direct ou indirect avec ce but.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MTS Automobiles Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005945138, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
MTS Automobiles Sàrl, à Vuadens, CHE-154.347.221 (FOSC du 21.01.2021, p. 0/1005079476).
Personne radiée:
Oliveira Santos Micael, associé, 7 parts de CHF 1'000, gérant, signature collective à trois.
Personnes inscrites modifiées:
Oliveira Santos Tiago, associé, 7 parts de CHF 1'000, gérant président, signature collective à trois, maintenant, associé, 11 parts de CHF 1'000, gérant président, signature collective à deux;
Oliveira Santos Samuel, associé, 7 parts de CHF 1'000, gérant, signature collective à trois, maintenant associé, 10 parts de CHF 1'000, gérant, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR01-1005079476, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
MTS Automobiles Sàrl, à Vuadens, Route Principale 157, 1628 Vuadens, CHE-154.347.221. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 09.01.2021.
But:
la société a pour but l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de véhicules en tous genres. Elle pourra procéder à toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières en rapport direct ou indirect avec ce but.
Capital social:
CHF 21'000.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par n'importe quel moyen de transmission écrit.
Personnes inscrites:
Oliveira Santos Micael, du Portugal, à Vuadens, associé, 7 parts de CHF 1'000, gérant, signature collective à trois;
Oliveira Santos Samuel, du Portugal, à Vuadens, associé, 7 parts de CHF 1'000, gérant, signature collective à trois;
Oliveira Santos Tiago, du Portugal, à Vuadens, associé, 7 parts de CHF 1'000, gérant, président, signature collective à trois. Selon déclaration du 09.01.2021, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.