Indirizzo
route du Moulin 92
1695 Villarsel-le-Gibloux
Informazioni su MPMJ Holding SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MPMJ Holding SA
- MPMJ Holding SA è una Società anonima con sede a Villarsel-le-Gibloux. MPMJ Holding SA appartiene al settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva.
- MPMJ Holding SA è stata costituita nel 12.02.1990.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 15.01.2016, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: MPMJ Holding SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.02.1990
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gibloux
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.136.622-0
IDI/IVA
CHE-107.764.487
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Prendre et gérer des participations dans toutes entreprises financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, dans les limites de la LFAIE, tant en Suisse qu'à l'étranger, et, d'une manière générale, faire toutes opérations et assumer toutes fonctions, tant pour son compte que pour le compte de tiers, qui ont un rapport direct ou indirect avec son but (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Maurice Felder S.A. | Cottens (FR) | 03.02.2005 | 08.10.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Entreprise de construction, Patrick Papaux S.A.
- Entreprise de construction, Patrick Papaux SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MPMJ Holding SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2600025, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
MPMJ Holding SA, à Le Glèbe, CHE-107.764.487 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Inscription d'office par suite de la fusion des communes de Corpataux-Magnedens, Farvagny, Le Glèbe, Rossens FR et Vuisternens-en-Ogoz, selon Loi du 20.05.2015.
nouvelle dénomination du siège:
Gibloux.
Numero di pubblicazione: 1117899, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
MPMJ Holding SA, à Le Glèbe, CH-217-0136622-0 (FOSC du 23.12.2011, p. 0/6476680). Selon déclaration du 18.09.2013, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. Maurice Felder S.A. (CH-217-0138013-3) n'est plus organe de révision.
Numero di pubblicazione: 6476680, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Entreprise de construction, Patrick Papaux S.A., à Le Glèbe, CH-217-0136622-0, construction ou transformation de maisons ou de fermes;
tous travaux de maçonnerie, de génie civil;
etc. (FOSC du 29.07.2010, p. 8/5749400).
Nouvelle raison sociale:
MPMJ Holding SA.
Nouveau but:
Prendre et gérer des participations dans toutes entreprises financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, dans les limites de la LFAIE, tant en Suisse qu'à l'étranger, et, d'une manière générale, faire toutes opérations et assumer toutes fonctions, tant pour son compte que pour le compte de tiers, qui ont un rapport direct ou indirect avec son but (cf. statuts pour but complet).
Communication aux actionnaires:
Lettre recommandée, remise de lettre en mains propres, télécopie, courriel ou FOSC. La clause statutaire concernant l'apport en nature et la reprise de bien a été radiée. Statuts modifiés le 07.12.2011.
Transfert de patrimoine:
Selon contrat du 07.12.2011, la société a transféré des actifs pour CHF 900'000.-- et des passifs envers les tiers pour CHF 380'000.--, à Inoferme SA (CH-217-0330146-4) à Fribourg.
Contre-prestation:
CHF 900'000.--.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.