Informazioni su moxi ag
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu moxi ag
- moxi ag è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria». La sede si trova a Biel/Bienne.
- moxi ag è stata costituita nel 16.12.1999.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 11.08.2023.
- L’azienda moxi ag è iscritta con l’IDI CHE-105.312.772.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.12.1999
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Biel/Bienne
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.4.010.417-0
IDI/IVA
CHE-105.312.772
Ramo economico
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und die Führung einer Design & Communication Company, Trendberatung, Entwicklung und Umsetzung von Gestaltungskonzepten sowie den Handel und Support von und mit elektronischen Geräten sowie Einrichtungsgegenständen im Rahmen der beratenden Tätigkeit. Die Gesellschaft ist befugt, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten sowie alle Geschäfte einzugehen und Verträge abzuschliessen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Reluko Treuhand AG | Biel/Bienne | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- moxi ltd
- moxi sa
- moxi gmbh
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: moxi ag
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005814641, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
moxi ag, in Biel/Bienne, CHE-105.312.772, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2017, Publ. 3260985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanz, Christoph, von Rütschelen, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Romeo, von Affoltern im Emmental, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3260985, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
moxi ag, in Biel/Bienne, CHE-105.312.772, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2016, Publ. 2576071).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dreier, Andrea, von Trub, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi, Marc, von Heimiswil, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bellmund].
Numero di pubblicazione: 2576071, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
moxi ag, in Biel/Bienne, CHE-105.312.772, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2014, Publ. 1617447).
Statutenänderung:
22.12.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und die Führung einer Design & Communication Company, Trendberatung, Entwicklung und Umsetzung von Gestaltungskonzepten sowie den Handel und Support von und mit elektronischen Geräten sowie Einrichtungsgegenständen im Rahmen der beratenden Tätigkeit. Die Gesellschaft ist befugt, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten sowie alle Geschäfte einzugehen und Verträge abzuschliessen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 15.12.1999 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt von der einfachen Gesellschaft, bestehend aus Romeo Burkhalter, in Biel BE, und Stéphane de Trey, in Biel BE, ein Aktiveninventar (Bureaueinrichtungen, EDV-Anlage und -Komponenten, Software und Photoausrüstung) gemäss Sacheinlagevertrag mit Inventarliste vom 15.12.1999 zum Preis von CHF 45'000.--, wovon CHF 45'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi, Marc, von Heimiswil, in Bellmund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.