Informazioni su MOWO GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MOWO GmbH
- MOWO GmbH opera nel settore «Gestione fondi» ed è attualmente attiva. La sede è a Meggen.
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 07.07.2020.
- L’azienda MOWO GmbH è iscritta con l’IDI CHE-110.064.781.
- Allo stesso indirizzo come MOWO GmbH sono iscritte 4 altre aziende attive. Queste includono: Acontax AG, artfact Daniel Marti, Balder GmbH.
Dirigenza (4)
i più recenti aventi diritto di firma
Maria Monika Präuner,
Frank Präuner,
Wolfgang Ferdinand Präuner,
Daniel Marti
Amministrazione
Maria Monika Präuner,
Frank Präuner,
Wolfgang Ferdinand Präuner,
Daniel Marti
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.05.2003
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Meggen
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.026.988-3
IDI/IVA
CHE-110.064.781
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Verwaltung von eigenen Vermögenswerten, insbesondere von Wertschriften, Liegenschaften und Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Verwaltung und Veräusserung von Grundeigentum; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Wertschriften, Immaterialgüterrechten, Patenten und Lizenzen; Beteiligungen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MOWO GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004930584, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
MOWO GmbH, in Meggen, CHE-110.064.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3192627).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der MOWO Holding GmbH, in Wollerau (CHE-110.064.338) gemäss Fusionsvertrag vom 19.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 598'906.00 - unter welchen Stammanteile der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 11.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft den anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Stammanteil der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MOWO Holding GmbH (CHE-110.064.338), in Wollerau, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 472'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Präuner, Monika, von Wollerau, in Wollerau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 472'000.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: 3192627, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
MOWO GmbH, in Meggen, CHE-110.064.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2009, Publ. 4952912).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MOWO Holding GmbH (CHE-110.064.338), in Wollerau, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 472'000.00 [bisher: MOWO Holding GmbH, in Wollerau (CH-130.4.008.838-3)];
Präuner, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Präuner, Monika, von Wollerau, in Wollerau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Präuner, Wolfgang Ferdinand, von Wollerau, in Wollerau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Numero di pubblicazione: 4952912, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
MOWO GmbH, in Meggen, CH-100.4.026.988-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 25.08.2003, S. 8, Publ. 1142482).
Statutenänderung:
25.03.2009. Mitteilungen erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Präuner, Wolfgang Ferdinand, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer];
MOWO Holding GmbH, in Wollerau (CH-130.4.008.838-3), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 472'000.-- [bisher: MOWO Holding GmbH, in Wollerau, ohne Zeichnungsberechtigung].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.