Informazioni su move it! fit fun well O. Achermann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu move it! fit fun well O. Achermann
- move it! fit fun well O. Achermann da Lausen opera nel ramo «Servizi sport» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 28.08.2003.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 25.09.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BL con l’IDI CHE-110.195.489.
- BILA Aktiengesellschaft, Bila Lausen GmbH, Dental Klinik Lausen GmbH sono iscritte all’indirizzo uguale.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.08.2003
Forma giuridica
Ditta individuale
Domicilio legale dell'azienda
Lausen
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.2.006.829-9
IDI/IVA
CHE-110.195.489
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Dienstleistungsbetrieb für Fitness, Aerobic und Wellness.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- move it! fit fun well O. Achermann + Co.
- move it! fit fun well Oskar Achermann und Giuseppe Del Cioppo
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: move it! fit fun well O. Achermann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005844752, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
move it! fit fun well O. Achermann, in Lausen, CHE-110.195.489, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2005, S.4, Publ. 2726734).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Oskar, von Buochs, in Böckten, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arisdorf].
Numero di pubblicazione: 2726734, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
move it! fit fun well O. Achermann + Co., in Lausen, CH-280.2.006.829-9, Dienstleistungsbetrieb für Fitness, Aerobic und Wellness, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 09.12.2003, S. 4, Publ. 2020158).
Rechtsform neu:
Einzelfirma.
Firma neu:
move it! fit fun well O. Achermann. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Dario Rago aufgelöst. Firma erloschen. Das Geschäft wird vom bisherigen Gesellschafter Oskar Achermann im Sinne von Art. 579 OR als Einzelfirma fortgeführt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rago, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Oskar, von Buochs, in Arisdorf, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter].
Numero di pubblicazione: 2020158, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
move it! fit fun well Oskar Achermann und Giuseppe Del Cioppo, in Lausen, Dienstleistungsbetrieb für Fitness, Aerobic und Wellness, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 03.09.2003, S. 4, Publ. 1155008).
Firma neu:
move it! fit fun well O. Achermann + Co..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Del Cioppo, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Liestal, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rago, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.