Indirizzo
Impasse de la Maladaire 11
1680 Romont FR
Informazioni su Moulin de Romont SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Moulin de Romont SA
- Moulin de Romont SA da Romont FR opera nel ramo «Produzione di commestibili» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 8 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 05.02.2019. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone FR con l’IDI CHE-107.772.558.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Michel Louis Castella,
Bernard Fernand Aimé Jorand,
Didier Ecoffey,
Martin Stern,
Daniel Marius Stern
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.01.1942
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Romont (FR)
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.330.045-5
IDI/IVA
CHE-107.772.558
Ramo economico
Produzione di commestibili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'un moulin (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Marc Gobet SA | Romont (FR) | 29.11.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Moulin agricole de Romont SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Moulin de Romont SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004558720, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Moulin de Romont SA, à Romont (FR), CHE-107.772.558 (FOSC du 18.11.2016, p. 0/3170569).
Personne radiée:
Dupré Serge Raphaël, administrateur, sans signature.
Nouvelle personne inscrite:
Castella Michel Louis, de et à Vuisternens-devant-Romont, administrateur, sans signature.
Numero di pubblicazione: 3170569, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Moulin de Romont SA, à Romont (FR), CHE-107.772.558 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Nouveau but:
exploitation d'un moulin (cf. statuts pour but complet). Transformation des 3'000 actions de CHF 100, au porteur, en 3'000 actions de CHF 100, nominatives et avec restriction de transmissibilité selon statuts. Transformation des 2'000 bons de participation de CHF 100, au porteur, en 2'000 bons de participations de CHF 100, nominatifs.
Communication aux actionnaires:
lettre recommandée, fax ou courriel. Statuts modifiés le 12.11.2016.
Capital-actions actuel:
CHF 300'000, entièrement libéré, divisé en 3'000 actions de CHF 100, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts. Stern Daniel, administrateur président, nom précisStern Daniel Marius, maintenant de Montagny FR et à Romont FR;
Stern Martin, administrateur directeur, maintenant de Montagny FR et à Mézières FR;
Jorand Bernard, administrateur, nom précis Jorand Bernard Fernand Aimé, maintenant de Billens-Hennens et à Billens-Hennens;
Marchon Dominique, administrateur, nom précis Marchon Dominique Clément, maintenant de Gibloux et à Cottens FR;
Stern Virginie, sectéraire hors conseil, maintenant à Mézières FR.
Numero di pubblicazione: 7066362, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Moulin de Romont SA, à Romont (FR), CH-217-0330045-5, exploitation d'un moulin. (FOSC du 22.11.2010, p. 8/5904710). Balimann Alain n'est plus vice-président, sa signature est radiée. Stern Anne, inscrite sans signature, n'est plus secrétaire hors conseil. Ecoffey Didier, administrateur, est nommé vice-président et membre du comité de direction, avec signature collective à deux. Dupré Serge Raphaël, de Villorsonnens, à Villargiroud, est nommé administrateur, sans signature. Stern Virginie, de Montagny FR, à Villarimboud, est nommée secrétaire hors conseil, sans signature.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.