Informazioni su Moser Vernet & Cie SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Moser Vernet & Cie SA
- Moser Vernet & Cie SA con sede a Genève è una Società anonima nel ramo «Compravendita di immobili propri». Moser Vernet & Cie SA è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 01.01.1900 e ha 52 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 12.08.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Moser Vernet & Cie SA.
- Coordination technique de construction SA "Cotec", DOMAINE DE PRESINGE B SA, EPEISSES BLOC 4 SA sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (52)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Henri Charles Moser,
Sophie Marina Mydske,
François Gilbert Moser,
Stéphane Jaggi
i più recenti aventi diritto di firma
Armelle Fillon Giovanna,
Chiara Caputo,
Veronique Ferreira,
Hélène Dessonnaz,
Anita Schmid
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1900
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.037.976-3
IDI/IVA
CHE-101.068.797
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Déployer toute activité dans le domaine immobilier, tels que la gérance, l'organisation et le suivi de travaux de construction et transformation, l'achat, la détention et la vente d'immeubles, le courtage immobilier, le pilotage et la promotion immobilière, le conseil en matière d'assurance immobilière et de financement hypothécaire, la mise en place, l'administration et la gestion de véhicules de placement immobiliers, ainsi que la fourniture de services (en particulier expertises) en matière immobilière (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Dexis SA | Carouge (GE) | 07.01.2022 | 11.08.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Genève | 13.06.2016 | 06.01.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Moser Vernet & Cie
- Moser & Cie
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Moser Vernet & Cie SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006104984, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Moser Vernet & Cie SA, à Genève, CHE-101.068.797 (FOSC du 11.07.2024, p. 0/1006082410). La procuration de Alves Rodrigues David est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1006082410, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Moser Vernet & Cie SA, à Genève, CHE-101.068.797 (FOSC du 26.06.2024, p. 0/1006068135). Procuration collective à deux, sauf entre eux a été conférée à Fillon usage Giovanna Armelle, de France, à Pers-Jussy, FRA.
Numero di pubblicazione: HR02-1006068135, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Moser Vernet & Cie SA, à Genève, CHE-101.068.797 (FOSC du 20.06.2024, p. 0/1006063012). Yoksuzoglu Döne signe désormais par procuration collective à deux, sans autre restriction.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.