Indirizzo
6959 Maglio di Colla
Informazioni su MORESI G.M. Sagl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MORESI G.M. Sagl
- MORESI G.M. Sagl a Maglio di Colla è una Società a garanzia limitata nel ramo «Altra attività edilizia». MORESI G.M. Sagl è attiva.
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 18.04.2013, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-113.369.024.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.01.2007
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Lugano
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-501.4.007.739-7
IDI/IVA
CHE-113.369.024
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo
La progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di impianti sanitari, di riscaldamento e di condizionamento, nonché di altre opere nel settore dell'impiantistica; l'esecuzione di lavori generali nel campo edile; lo svolgimento di servizi di cala neve. Acquisire partecipazioni in altre società aventi scopo affine o connesso al proprio e compiere qualsiasi operazione ritenuta utile, opportuna o necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Interdebita SA | Lugano | 17.01.2007 | 09.01.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MORESI G.M. Sagl
Numero di pubblicazione: 7154450, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
MORESI G.M. Sagl, in Certara, CH-501.4.007.739-7, società a garanzia limitata (FUSC no. 6 del 10.01.2011, p. 21, Pubbl. 5977438).
Nuova denominazione del Comune di sede:
Lugano. La modifica di sede avviene in seguito all'aggregazione con il nuovo Comune denominato Lugano sulla base del Decreto legislativo del 27.06.2012.
Numero di pubblicazione: 5977438, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
MORESI G.M. Sagl, in Certara, CH-501.4.007.739-7, società a garanzia limitata (FUSC no. 11 del 17.01.2007, p. 13, Pubbl. 3729380). Con dichiarazione del 21.12.2010 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Quadrelli, Simona, da Agno, in Lugano, socia, senza diritto di firma, con 1 quota da CHF 1'000.00;
Interdebita SA, in Lugano, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Moresi, Gianmarco, da Certara, in Certara, socio e gerente, con firma individuale, con 1 quota da CHF 29'000.00 e con 1 quota da CHF 1'000.00 [finora: con una quota sociale da CHF 29'000.00].
Numero di pubblicazione: 3729380, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
MORESI G.M. Sagl, in Certara, CH-501.4.007.739-7, 6959 Certara, Società a garanzia limitata (nuova iscrizione).
Data dello statuto:
21.12.2006, 9.1.2007.
Scopo:
La progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di impianti sanitari, di riscaldamento e di condizionamento, nonché di altre opere nel settore dell'impiantistica;
l'esecuzione di lavori generali nel campo edile;
lo svolgimento di servizi di cala neve. Acquisire partecipazioni in altre società aventi scopo affine o connesso al proprio e compiere qualsiasi operazione ritenuta utile, opportuna o necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.
Capitale sociale:
CHF 30'000.--.
Conferimenti in natura:
apporto inventario (macchinari e materiale d'ufficio) per il valore complessivo di CHF 30'000.--, accettato dalla società per tale importo, interamente computato sul capitale sociale.
Contratto:
21.12.2006.
Organo di pubblicazione:
FUSC.
Persone iscritte:
Moresi, Gianmarco, da Certara, in Certara, socio e gerente, con firma individuale, con una quota da CHF 29'000.--;
Quadrelli, Simona, da Agno, in Lugano, socia, senza diritto di firma, con una quota da CHF 1'000.--;
Interdebita SA, in Lugano, ufficio di revisione.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.