Indirizzo
c/o CORE Service SA
Rue Pedro-Meylan 1
1208 Genève
Informazioni su Montafa SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Montafa SA
- Montafa SA ha sede a Genève ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- Montafa SA ha una persona nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 10.07.2023.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone GE con l’IDI CHE-100.766.083.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Montafa SA: ad-awards.com sàrl, Alma Family Office Sàrl, AMAS PRIVATE TRUST COMPANY SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.12.1985
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.001.068-4
IDI/IVA
CHE-100.766.083
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Participation à des sociétés financières, commerciales et industrielles; achat, vente, gestion et administration papiers valeurs, métaux précieux, biens mobiliers et immobiliers à l'étranger.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
JONES CONCEPT & CONSULTING SA en liquidation | Fribourg | 19.04.2011 | 15.08.2017 | |
H. Blaser SA en liquidation | Sion | 12.01.2010 | 18.04.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Montafa SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005791794, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Montafa SA, à Genève, CHE-100.766.083 (FOSC du 16.02.2018, p. 0/4061761). Howald Mathieu n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Piras Cardona Patrick, d'Espagne, à Corsier (GE), est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Nouvelle adresse:
Rue Pedro-MEYLAN 1, c/o CORE Service SA, 1208 Genève.
Numero di pubblicazione: 4061761, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Montafa SA, à Genève, CHE-100.766.083 (FOSC du 16.08.2017, p. 0/3700203). Conversion des 200 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.
Capital-actions:
CHF 200'000, entièrement libéré, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives. Statuts modifiés le 07.02.2018, ainsi que sur des points non soumis à publication. Canton Antonio n'est plus administrateur et ses pouvoirs sont radiés. Howald Mathieu, Chêne-Bourg, à Genève, administrateur unique avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 3700203, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Montafa SA, à Genève, CHE-100.766.083 (FOSC du 19.02.2016, p. 0/2678813). Selon déclaration du 19.07.2017, il est renoncé à un contrôle restreint. AUDEXA SA n'est plus organe de révision.