Informazioni su Molitus AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Molitus AG
- Molitus AG ha sede a Altenrhein ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Altro commercio con prodotti diversi».
- Molitus AG ha una persona nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 07.11.2023.
- L'IDI della azienda è CHE-110.558.818.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.03.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Thal
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.3.003.929-7
IDI/IVA
CHE-110.558.818
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit sowie Import und Export von Waren aller Art, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland sowie das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PathFinder-Consulting AG | Appenzell | 14.07.2023 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Triade Treuhand AG | Waldkirch | 14.04.2008 | 13.07.2023 | |
FIREBA AG in Liquidation | St. Gallen | 11.06.2004 | 13.04.2008 | |
HELCAM AG | Sulgen | <2004 | 10.06.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Molitus AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005878593, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Molitus AG, in Rheineck, CHE-110.558.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2023, Publ. 1005795905).
Statutenänderung:
30.10.2023.
Sitz neu:
Thal.
Domizil neu:
Dreiangel 1, 9423 Altenrhein.
Numero di pubblicazione: HR02-1005795905, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Molitus AG, in Rheineck, CHE-110.558.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2021, Publ. 1005163901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirzel, Karl Josef, von Tübach, in Rheineck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Triade Treuhand AG (CHE-107.932.046), in Waldkirch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Facchinelli, Daniel, von Steinach, in Altenrhein (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PathFinder-Consulting AG (CHE-114.439.408), in Appenzell, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005163901, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Molitus AG, in Rheineck, CHE-110.558.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2008, S.13, Publ. 4429138).
Statutenänderung:
22.04.2021.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit sowie Import und Export von Waren aller Art, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland sowie das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 03.03.2004 zwei Fahrzeuge, wofür 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirzel, Karl Josef, von Tübach, in Rheineck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Triade Treuhand AG (CHE-107.932.046), in Waldkirch, Revisionsstelle [bisher: Triade Treuhand AG, in Waldkirch (CH-320.3.018.378-8)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.