Informazioni su Molanes Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Molanes Sàrl
- Molanes Sàrl ha sede a Ecublens VD ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle servizi diversi».
- La dirigenza dell’azienda Molanes Sàrl è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 25.06.2020.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 30.10.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Molanes Sàrl è iscritta nel cantone VD con l’IDI CHE-392.675.271.
- Oltre all’azienda Molanes Sàrl sono iscritte 7 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: FENICE OUTLET Sàrl, FF COIFFURE SARL, GLAC Immobilier Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.06.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Ecublens (VD)
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.191.098-6
IDI/IVA
CHE-392.675.271
Ramo economico
Esercizio delle servizi diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'exploitation d'établissements publics et toutes activités commerciales et immobilières en lien avec le but de la société (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Molanes Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005872228, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Molanes Sàrl, à Vevey, CHE-392.675.271 (FOSC du 04.08.2022, p. 0/1005535183). Statuts modifiés le 22.09.2023. Siège transféré à Ecublens (VD).
Nouvelle adresse:
Chemin du Croset 3, 1024 Ecublens VD. Alves Soares Rosa, qui n'est plus associée-gérante et dont la signature est radiée, cède ses 99 parts de CHF 100 à l'associé-gérant Scupola Gianpiero, qui est nommé président et signe maintenant individuellement, désormais titulaire de 198 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: HR02-1005535183, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Molanes Sàrl, à Vevey, CHE-392.675.271 (FOSC du 12.05.2021, p. 0/1005179817). Alves Soares Rosa et Scupola Gianpiero cèdent chacun une part de CHF 100 à Marzo Gianluca, de Corsier-sur-Vevey, à Vevey, nouvel associé-gérant sans signature, titulaire de 2 parts de CHF 100;
Alves Soares Rosa et Scupola Gianpiero restent chacun titulaires de 99 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: HR02-1005179817, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Molanes Sàrl, à Vevey, CHE-392.675.271 (FOSC du 30.06.2020, p. 0/1004924460). Alves Soares Rosa cède 100 de ses 200 parts de CHF 100 à Scupola Gianpiero, de Corsier-sur-Vevey, à Montreux, nouvel associé-gérant avec signature collective à deux, avec 100 parts de CHF 100;
Alves Soares Rosa, qui reste titulaire de 100 parts de CHF 100, est nommée présidente et signe désormais collectivement à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.