Succursale (1)
Informazioni su module sa architectures
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu module sa architectures
- module sa architectures ha sede a Romont FR ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Uffici di architettura e ingegneria».
- L’azienda è stata costituita nel 26.02.1981 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 02.07.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: module sa architectures.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.02.1981
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Romont (FR)
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.133.773-2
IDI/IVA
CHE-105.878.111
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'exploitation d'un bureau d'architecte et d'un atelier de recherches et d'applications architecturales; tous conseils études et plans de réalisation en matière de construction rurales. La société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son but.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Felder Maurice | Cottens (FR) | 15.08.1996 | 07.05.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Module S.A.
- Module SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: module sa architectures
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005237156, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
module sa architectures, à Romont (FR), CHE-105.878.111 (FOSC du 08.05.2019, p. 0/1004625355).
Personne radiée:
Monney Bernard Jean Michel, administrateur, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004625355, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Module S.A., à Romont (FR), CHE-105.878.111 (FOSC du 03.09.2018, p. 0/4447474).
Nouvelle raison sociale:
module sa architectures.
Nouveau but:
l'exploitation d'un bureau d'architecte et d'un atelier de recherches et d'applications architecturales;
tous conseils études et plans de réalisation en matière de construction rurales. La société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son but. La clause statutaire d'apport en nature du 12.02.1981 est abrogée. L'inscription concernant la communication aux actionnaires est radiée. Statuts modifiés le 02.05.2019.
Personnes inscrites modifiées:
Collini Marco, administrateur, président, signature individuelle, maintenant à Romont FR;
Kohler David, administrateur, signature individuelle, maintenant à La Folliaz. Maurice Felder S.A. (CH-217-0138013-3) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 02.05.2019, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: HR02-0004447474, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Module S.A., à Romont (FR), CHE-105.878.111 (FOSC du 15.09.2017, p. 0/3754533).
Personnes inscrites modifiées:
Collini Marco, administrateur, signature individuelle, maintenant à Torny, administrateur président, signature individuelle;
Monney Bernard, adminisrateur président, signature individuelle, nom précis Monney Bernard Jean Michel, maintenant de Ursy, administrateur, signature individuelle.
Nouvelle personne inscrite:
Kohler David, de Rüeggisberg, à Romont FR, administrateur, signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.