Informazioni su Mobil-Bau AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Mobil-Bau AG
- Mobil-Bau AG ha sede a Lachen SZ, è attiva e opera nel ramo «Construzione del soprassuolo».
- Il dirigenza è composto da ha 0 persone. L’azienda è stata costuita nel 12.11.1974.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 29.04.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Mobil-Bau AG.
- Allo stesso indirizzo come Mobil-Bau AG sono iscritte 29 altre aziende attive. Queste includono: AAXE AG, angioclinic AG, B-Marine AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.11.1974
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lachen
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.003.505-5
IDI/IVA
CHE-103.946.434
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Projektierung und Ausführung von Anlagen und Bauten aller Art, insbesondere Vermittlung, Verkauf und Installation von mobilen Bauanlagen, sowie Verfahrenstechnik für Bau- und Isolierstoffe; kann Grundstücke kaufen, verkaufen, belasten und verwalten sowie sich an Unternehmungen mit gleichen oder ähnlichen Zwecken beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
AUDACTA AG | Zug | 15.11.2006 | 01.08.2013 | |
Treuhand Schnyder AG in Liquidation | Chur | <2004 | 14.11.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Mobil-Bau AG in Liquidation
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mobil-Bau AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006020025, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Mobil-Bau AG, in Lachen, CHE-103.946.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2023, Publ. 1005826652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brücker, Antonia, von Spiringen, in Hochdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005826652, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Mobil-Bau AG, in Lachen, CHE-103.946.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2022, Publ. 1005564959).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hering, Lukas, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brücker, Antonia, von Spiringen, in Hochdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005564959, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Mobil-Bau AG, bisher in Neuheim, CHE-103.946.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005198292).
Statutenänderung:
07.09.2022.
Sitz neu:
Lachen.
Domizil neu:
Zeughausstrasse 14b, 8853 Lachen SZ.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bacchi, Peter, von Safiental, in Sevelen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hering, Lukas, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.