Informazioni su MKR Consulting AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MKR Consulting AG
- MKR Consulting AG ha sede a Bern, è attiva e opera nel ramo «Servizi per consulenza PR».
- L’azienda è stata costituita nel 16.12.2011 e ha 3 persone nella dirigenza.
- Il 31.10.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-392.366.746.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.12.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.052.592-1
IDI/IVA
CHE-392.366.746
Ramo economico
Servizi per consulenza PR
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der MKR Consulting AG ist die umfassende Beratung bei Marketing-, PR- und Werbekonzepten sowie deren Realisation. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Sie ist berechtigt, Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Sie kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
AAA services Treuhand GmbH | Bern | 28.08.2019 | 30.10.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Flytia Holding AG
- Flytia Holding Ltd.
- Flytia Holding SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MKR Consulting AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005593735, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MKR Consulting AG, in Bern, CHE-392.366.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180571). Gemäss Erklärung vom 25.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AAA services Treuhand GmbH (CHE-107.385.138), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005180571, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MKR Consulting AG, in Bern, CHE-392.366.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2020, Publ. 1004930544).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kopatz, Enrico, von Castaneda, in Mägenwil, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Balmer, Pamela, von Wilderswil, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Müller, Claudia, von Winterthur, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004930544, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MKR Consulting AG, in Bern, CHE-392.366.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2019, Publ. 1004704010).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Pamela, von Wilderswil, in Bolligen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Müller, Claudia, von Winterthur, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
AAA services Treuhand GmbH (CHE-107.385.138), in Bern, Revisionsstelle [bisher: AAA services Meier + Franzelli (CHE-107.385.138)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.