Informazioni su miVital AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu miVital AG
- miVital AG da St. Gallen opera nel ramo «Fabbricazione di prodotti chimici» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda miVital AG è composta da 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 08.09.2006.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 20.02.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: miVital AG.
- 4bridges GmbH, Advertima Vision AG, agrarmodul GmbH hanno lo stesso indirizzo come miVital AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Ralph Theodor Beck,
Daniel Strasser,
Florian Werner Strasser,
Franziska Monika Strasser-Santschi
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.09.2006
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
St. Gallen
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.059.904-3
IDI/IVA
CHE-113.160.932
Ramo economico
Fabbricazione di prodotti chimici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von Verfahren zur Micellierung von Wirkstoffen, die Herstellung und den Vertrieb von micellierten Wirkstoffen sowie die Herstellung und den Vertrieb von Produkten, welche micellierte Wirkstoffe enthalten. Sie erwirbt, verwaltet und veräussert Immaterialgüterrechte, welche im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Vertrieb micellierter Wirkstoffe und damit hergestellter Produkte stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung | Rapperswil-Jona | 14.09.2006 | 19.02.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: miVital AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005965933, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
miVital AG, in St. Gallen, CHE-113.160.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005765239). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.11.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettlin, Josef, von Kerns, in Eichberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CHE-105.827.941), in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Ralph Theodor, von Schönholzerswilen, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005765239, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
miVital AG, in St. Gallen, CHE-113.160.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2022, Publ. 1005627083).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard, Fredy Alexander, von Herisau, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005627083, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
miVital AG, in St. Gallen, CHE-113.160.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258733).
Statutenänderung:
16.11.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von Verfahren zur Micellierung von Wirkstoffen, die Herstellung und den Vertrieb von micellierten Wirkstoffen sowie die Herstellung und den Vertrieb von Produkten, welche micellierte Wirkstoffe enthalten. Sie erwirbt, verwaltet und veräussert Immaterialgüterrechte, welche im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Vertrieb micellierter Wirkstoffe und damit hergestellter Produkte stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].
Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.11.2022 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 500'000.00 zur Verrechnung gebracht.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strasser, Daniel, von Gossau (SG), in Gossau SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ettlin, Josef, von Kerns, in Eichberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Diepoldsau, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lienhard, Fredy Alexander, von Herisau, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.