Informazioni su Miotti Humbel Brunner AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Miotti Humbel Brunner AG
- Miotti Humbel Brunner AG è attualmente attiva e opera nel settore «Officio di notare e avvocato». La sede si trova a Brugg AG.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 06.02.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Miotti Humbel Brunner AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.06.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Brugg
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.442.887-4
IDI/IVA
CHE-143.086.542
Ramo economico
Officio di notare e avvocato
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringen von Rechtsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte Anwältinnen und Anwälte und andere qualifizierte Beraterinnen und Berater gemäss den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA) sowie damit verbundene Tätigkeiten, soweit sie dem Hauptzweck dienen; kann Zweigniederlassungen errichten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Miotti Humbel Brunner AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005670878, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Miotti Humbel Brunner AG, in Brugg, CHE-143.086.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3618023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miotti, Roland, von Untersiggenthal, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3618023, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Miotti Humbel Brunner AG, in Brugg, CHE-143.086.542, Bahnhofplatz 13, 5200 Brugg AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2017.
Zweck:
Erbringen von Rechtsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte Anwältinnen und Anwälte und andere qualifizierte Beraterinnen und Berater gemäss den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA) sowie damit verbundene Tätigkeiten, soweit sie dem Hauptzweck dienen;
kann Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
1'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Roland Miotti, von Untersiggenthal, in Brugg, und Lukas Humbel, von Stetten (AG), in Brugg, das unter der nicht im Handelsregister eingetragenen Bezeichnung Miotti Humbel Kersten in Brugg geführte Geschäft gemäss Vertrag vom 15.06.2017 und Übernahmebilanz per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 684'074.79 und Passiven von CHF 247'109.59, wofür 1'500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 286'965.20 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienregister verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 15.06.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Humbel, Lukas, von Stetten (AG), in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brunner, Sarah, von Mümliswil-Ramiswil, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Miotti, Roland, von Untersiggenthal, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.