Informazioni su Milz Produkte AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Milz Produkte AG
- Milz Produkte AG ha sede a Laupen ZH ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Commercio di accessori per automobili».
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 18.01.2012.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone ZH con l’IDI CHE-107.881.696.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Aktiengesellschaft Spörri & Co, Wald ZH, Tam AG, Tradepack AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.06.1976
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wald (ZH)
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.917.699-4
IDI/IVA
CHE-107.881.696
Ramo economico
Commercio di accessori per automobili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Produkten aller Art, insbesondere auf dem technischen Sektor; Gesellschaft kann technische Produkte selber herstellen, herstellen lassen, kaufen und importieren sowie en gros und en détail verkaufen; sie kann Lizenzverträge abschliessen, Vertretungen übernehmen; usw.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Künzi Treuhand AG | Bubikon | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Milz Produkte AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6510434, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Milz Produkte AG, in Wald ZH, CH-020.3.917.699-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2009, S. 26, Publ. 4981750).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Liselotte, von Kreuzlingen, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inauen, Marcel, von Appenzell, in Wald ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Walter, von Kreuzlingen TG, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4981750, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Milz Produkte AG, in Wald ZH, CH-020.3.917.699-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2004, S. 20, Publ. 2396548).
Domizil neu:
Winkelstrasse 19, 8637 Laupen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzi Treuhand AG (CH-020.3.915.428-6), in Bubikon, Revisionsstelle [bisher:Künzi Treuhand AG, in Rüti ZH].
Numero di pubblicazione: 2396548, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Milz Produkte AG, in Wald ZH, CH-020.3.917.699-4, Handel mit Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 02.06.1997, S. 3704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger, Christoph, von Zürich, in Wald ZH, mit Einzelprokura.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.