Informazioni su Tam AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tam AG
- Tam AG a Laupen ZH è una Società anonima nel ramo «Commercio con macchine». Tam AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 27.01.1975.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 18.01.2012.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio ZH con l’IDI CHE-103.929.996.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Tam AG: Aktiengesellschaft Spörri & Co, Wald ZH, Milz Produkte AG, Tradepack AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.01.1975
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wald (ZH)
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.925.664-8
IDI/IVA
CHE-103.929.996
Ramo economico
Commercio con macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Maschinen und Geräten aller Art, hauptsächlich für die Gebiete Garten-, Land- und Forstwirtschaft; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften kaufen und verkaufen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Künzi Treuhand AG | Bubikon | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Tam Ltd
- Tam SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tam AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6510320, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tam AG, in Wald ZH, CH-020.3.925.664-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2009, S. 28, Publ. 4982008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Wittwer, Liselotte, von Kreuzlingen, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inauen, Marcel, von Appenzell, in Wald ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Walter, von Kreuzlingen, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4982008, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tam AG, in Wald ZH, CH-020.3.925.664-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2000, S. 592).
Domizil neu:
Winkelstrasse 19, 8637 Laupen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzi Treuhand AG (CH-020.3.915.428-6), in Bubikon, Revisionsstelle [bisher:Künzi Treuhand AG, in Rüti ZH].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tam AG, bisher in W a n g e n - B r ü t t i s e l l e n, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 05.10.1998, S. 6808).
Statutenänderung:
19.01.2000.
Sitz neu:
W a l d Z H.
Domizil neu:
Chefistrasse 70, 8637 Laupen.
Zweck neu:
Handel mit Maschinen und Geräten aller Art, hauptsächlich für die Gebiete Garten-, Land- und Forstwirtschaft;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften kaufen und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ortag, Organisations-, Revisions- und Treuhand-AG, in Zürich, Revisionsstelle, Messerli, Lucie, von Kaufdorf, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Messerli, Andreas, von Kaufdorf, in Zürich, mit Einzelprokura;
Messerli, Nicole, von Kaufdorf, in Zürich, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Walter, von Kreuzlingen, in Wald ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Müller-Wittwer, Liselotte, von Kreuzlingen, in Wald ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Künzi Treuhand AG, in Rüti ZH, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.