Informazioni su MILENA HOLDING AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MILENA HOLDING AG
- MILENA HOLDING AG a Lostorf è una Società anonima nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario». MILENA HOLDING AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda MILENA HOLDING AG è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 29.09.2014.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 31.05.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L'IDI della azienda è CHE-366.960.470.
- LEMINA GROUP AG, TREBEMA AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Frank Willi Grundler,
Michel Oliver Herzog,
Nadine Séverine Herzog-Terribilini
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.09.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lostorf
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.3.013.092-9
IDI/IVA
CHE-366.960.470
CHE-386.910.995 IVA
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Ausbau, Verwaltung, Finanzierung sowie Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen bzw. Niederlassungen, Erwerb, Aufbau, Verwaltung, Finanzierung sowie Veräusserung von Vermögensanlagen, Erstellung, Erwerb, Verwaltung, Vermietung, Finanzierung, Unterhalt, Reparatur, Erneuerung, Rückbau sowie Veräusserung von Immobilienanlagen (Projekte, Grundstücke sowie Liegenschaften) sowie Vornahme von Prüfungen und Beratungen, Erbringung von Treuhanddienstleistungen und Steuerberatungen, Übernahme von Managementfunktionen und Projektleitungen für juristische und private Personen sowie öffentliche Verwaltungen. Kann im Übrigen sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Hauptzweck in Zusammenhang stehen, diesen erhalten, erleichtern und/oder fördern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- CERTUS GROUP AG
- CERTUS SA
- CERTUS LTD
- CERTUS GROUP SA
- CERTUS GROUP LTD
- CERTUS AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MILENA HOLDING AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006045108, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
MILENA HOLDING AG, in Lostorf, CHE-366.960.470, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2019, Publ. 1004701482).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dätwyler, Ursula, von Wölflinswil, in Trimbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog-Terribilini, Nadine, von Onsernone, in Lostorf, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004701482, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
CERTUS GROUP AG, in Lostorf, CHE-366.960.470, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2019, Publ. 1004612716).
Statutenänderung:
14.08.2019.
Firma neu:
MILENA HOLDING AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Domizil neu:
Wengistrasse 4, 4654 Lostorf.
Numero di pubblicazione: HR02-1004612716, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
CERTUS GROUP AG, in Lostorf, CHE-366.960.470, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, Publ. 3919753).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grundler, Frank, von Braunau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Michel Oliver, von Wölflinswil, in Lostorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Herzog-Terribilini, Nadine, von Onsernone, in Lostorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Terribilini, Nadine Séverine, von Vergeletto].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.