Indirizzo
c/o Cyrill Meier
Rütihof 168
5618 Bettwil
Informazioni su Milchgenossenschaft Bettwil
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Milchgenossenschaft Bettwil
- Milchgenossenschaft Bettwil ha sede a Bettwil ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- La dirigenza dell’Organizzazione Milchgenossenschaft Bettwil è composta da 3 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 01.01.1911.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 20.08.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio AG è il seguente: CHE-107.109.302.
Dirigenza (3)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1911
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Bettwil
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.5.913.202-9
IDI/IVA
CHE-107.109.302
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Wahrung der Interessen der Mitglieder auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch bestmögliche Verwertung der Milch, Förderung der milchwirtschaftlichen Technik, der beruflichen Kenntnisse und genossenschaftlichen Geistes durch Veranstaltung von Vorträgen und Kursen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Milchgenossenschaft Bettwil
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006110252, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Milchgenossenschaft Bettwil, in Bettwil, CHE-107.109.302, Genossenschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2017, Publ. 3904811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Erwin, von Schongau, in Bettwil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauch, Cyrill, von Bettwil, in Bettwil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3904811, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Milchgenossenschaft Bettwil, in Bettwil, CHE-107.109.302, Genossenschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2010, Publ. 5764394).
Domizil neu:
c/o Cyrill Meier, Rütihof 168, 5618 Bettwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Hans Rudolf, von Schongau, in Bettwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf, Peter, von Menznau, in Bettwil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadelmann, Beat, von Rickenbach (LU), in Bettwil, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Cyrill, von Bettwil, in Bettwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Meier-Hediger, Cyrill, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Näf, Thomas, von Menznau, in Bettwil, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Erwin, von Schongau, in Bettwil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 5764394, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Milchgenossenschaft Bettwil, in Bettwil, CH-400.5.913.202-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2008, S. 2, Publ. 4389590).
Statutenänderung:
09.04.2010.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Zirkulationsschreiben. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 15.01.2010 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.