Indirizzo
Rue des Uttins 34
1400 Yverdon-les-Bains
Informazioni su Microlec S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Microlec S.A.
- Microlec S.A. ha sede a Yverdon-les-Bains, è attiva e opera nel ramo «Officina del fabbro, fucina e bottega».
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 01.07.2020. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L'IDI della azienda è CHE-106.384.952.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 5 altre aziende attive. Queste includono: CRUZ NELSON Sàrl, Formoplast SA, MNJ Services Sàrl.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.07.1990
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Yverdon-les-Bains
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.159.359-5
IDI/IVA
CHE-106.384.952
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'un atelier de constructions mécaniques de précision.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PB Révision contrôle de gestion SA | Yverdon-les-Bains | <2004 | 08.11.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Microlec SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Microlec S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004925819, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Microlec S.A., à Yverdon-les-Bains, CHE-106.384.952 (FOSC du 09.11.2015, p. 0/2470943). Jané Ramon n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvelle administratrice avec signature individuelle:
Hendle-Jané Séverine, de Ligerz, à Morrens (VD).
Numero di pubblicazione: 2470943, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Microlec S.A., à Yverdon-les-Bains, CHE-106.384.952 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Selon déclaration du 26 juin 2015, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. A.B. Révision et contrôle de gestion SA n'est plus organe de révision.
Numero di pubblicazione: 5503070, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Microlec S.A., à Yverdon-les-Bains, CH-550-0159359-5, exploitation d'un atelier de constructions mécaniques de précision (FOSC du 29.02.2008, p. 15/4366168). Statuts modifiés le 9 février 2010 sur des points non soumis à publication. Décoppet Pierre-Alain n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Le président, Jané Ramon, reste seul administrateur et signe désormais individuellement.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.