Informazioni su Mibot AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Mibot AG
- Mibot AG a Stans è una Società anonima nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi». Mibot AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Mibot AG fondata il 11.08.2016 è composta da una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 11.03.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-265.389.201.
- Allo stesso indirizzo come Mibot AG sono iscritte 12 altre aziende attive. Queste includono: arraX medien AG, Deploy International Dorbit AG, Deploy Swiss Tech AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.08.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Stans
Ufficio del registro di commercio
NW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.043.665-2
IDI/IVA
CHE-265.389.201
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Damen- und Herren-Artikeln und sämtliche damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mibot AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005982058, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Mibot AG, in Stans, CHE-265.389.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2018, Publ. 4403735).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greco, Licio, italienischer Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bomio-Giovanascini, Michele, von Bellinzona, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4403735, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Mibot AG, in Stans, CHE-265.389.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2017, Publ. 3611023).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bomio-Giovanascini, Michele, von Bellinzona, in Birmensdorf (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3610563, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Mibot AG, in Birmensdorf ZH, CHE-265.389.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2016, Publ. 3006255). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Stans im Handelsregister des Kantons Nidwalden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.