Informazioni su mi'alp sa
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu mi'alp sa
- mi'alp sa da Lumbrein opera nel ramo «Costruzione di edifici» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 06.04.2018.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 26.07.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio GR con l’IDI CHE-419.426.946.
- Oltre all’azienda mi'alp sa sono iscritte 3 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Derungs Immobilias AG, Tegia Lumneziana SA, WarmesBett GmbH.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Noemi Brandeis,
Arno Gartmann,
Gian Andris Derungs,
Martin Capaul
i più recenti aventi diritto di firma
Noemi Brandeis,
Arno Gartmann,
Gian Andris Derungs,
Martin Capaul
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.04.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lumnezia
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.012.871-4
IDI/IVA
CHE-419.426.946
Ramo economico
Costruzione di edifici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Umbauarbeiten an Immobilien im Auftragsverhältnis als Generalunternehmer oder Totalunternehmer sowie der Kauf und Verkauf von Immobilien. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft auch die Erstellung und Verwaltung von Photovoltaik-Anlagen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: mi'alp sa
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006094990, Ufficio del registro di commercio Grigioni
mi'alp sa, in Lumnezia, CHE-419.426.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004916585).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandeis, Noemi, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004916585, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
mi'alp sa, in Lumnezia, CHE-419.426.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4164601).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Collenberg, Elmar, von Lumnezia, in Lumnezia, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4164601, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
mi'alp sa, in Lumnezia, CHE-419.426.946, Vigela 108, 7148 Lumbrein, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.03.2018.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Umbauarbeiten an Immobilien im Auftragsverhältnis als Generalunternehmer oder Totalunternehmer sowie der Kauf und Verkauf von Immobilien. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft auch die Erstellung und Verwaltung von Photovoltaik-Anlagen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der einfachen Gesellschaft 'Hontas', in Lumnezia, bestehend aus Gartmann SA (CHE-107.041.992), in Lumnezia, Derungs Immobilias AG (CHE-115.784.090), in Lumnezia, Martin Capaul, von Lumnezia, in Lumnezia und Elmar Collenberg, von Lumnezia, in Lumnezia, gemäss Vertrag vom 23.03.2018 und Bilanz per 31.12.2017 mit Aktiven von CHF 1'165'146.69 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 969'315.68, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 95'831.01 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich zuzustellen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.03.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gartmann, Arno, von Lumnezia, in Lumnezia, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Capaul, Martin, von Lumnezia, in Lumnezia, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Derungs, Gian, von Lumnezia, in Lumnezia, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Collenberg, Elmar, von Lumnezia, in Lumnezia, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.