Indirizzo
Sonnhaldenstrasse 10
8903 Birmensdorf ZH
Informazioni su MIACO GMBH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MIACO GMBH
- MIACO GMBH a Birmensdorf ZH è una Società a garanzia limitata nel ramo «Servizi per consulenza manageriale». MIACO GMBH è attiva.
- La dirigenza dell’azienda MIACO GMBH fondata il 27.09.2016 è composta da 2 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 19.03.2021. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda MIACO GMBH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-188.991.118.
- Pet Safety & More GmbH, SEQUOIA Legal & Advisory GmbH sono iscritte all’indirizzo uguale.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.09.2016
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Birmensdorf (ZH)
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.059.613-1
IDI/IVA
CHE-188.991.118
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Grafik, Druck, Webdesign und Fotografie. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- MIANA & COMPANIONS GMBH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MIACO GMBH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005127929, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 10358 vom 09.03.2021 MIACO GMBH, in Birmensdorf (ZH), CHE-188.991.118, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021, Publ. 1005122107).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinle, Hans, von Stein (AG), in Walenstadt, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005122107, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MIANA & COMPANIONS GMBH, in Birmensdorf (ZH), CHE-188.991.118, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642485).
Statutenänderung:
24.02.2021.
Firma neu:
MIACO GMBH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feusi, Denise Nadine, von Freienbach, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinle, Milena, von Winterthur, in Birmensdorf (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Frei, Milena Salome];
Reinle, Hans, von Stein (AG), in Walenstadt, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Richterswil].
Numero di pubblicazione: 3083295, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MIANA & COMPANIONS GMBH, in Unterengstringen, CHE-188.991.118, Dorfstrasse 24a, 8103 Unterengstringen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.09.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Grafik, Druck, Webdesign und Fotografie. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 21.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Frei, Milena Salome, von Winterthur, in Unterengstringen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Frei, David Walter, von Weiningen ZH, in Unterengstringen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Reinle, Hans, von Stein AG, in Richterswil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Conti, Andrea Nadine, von Zürich, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.