Informazioni su MEWI Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MEWI Immobilien AG
- MEWI Immobilien AG opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Pfäffikon ZH.
- La dirigenza dell’azienda MEWI Immobilien AG è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 14.07.1972.
- Il 01.05.2018 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: MEWI Immobilien AG.
- Capitum Consulting GmbH, Capitum Management GmbH, e-Verwaltung GmbH hanno lo stesso indirizzo come MEWI Immobilien AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.07.1972
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Pfäffikon
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.917.318-2
IDI/IVA
CHE-102.549.131
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt Erstellung und Verwaltung sowie Handel mit Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Schmidt Treuhand AG | Hinwil | <2004 | 21.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Mewi Immobilien AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MEWI Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4203533, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MEWI Immobilien AG, in Pfäffikon, CHE-102.549.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2014, Publ. 1494871).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Daniel, von Wilchingen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1494871, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MEWI Immobilien AG, in Pfäffikon, CHE-102.549.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2008, S. 46, Publ. 4793294).
Domizil neu:
Speerstrasse 15, 8330 Pfäffikon ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emch, Margaritha, von Lüterswil-Gächliwil, in Pfäffikon ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Emch, Hans Jakob, von Lüterswil-Gächliwil, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linsi-Emch, Margareta, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emch, Annemarie, von Lüterswil-Gächliwil, in Olivone, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann-Emch, Barbara, von Pfäffikon, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Stefan Martin, von Wilchingen, in Bäretswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blum, Claudia, von Maur, in Bäretswil, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4793294, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MEWI Immobilien AG, in Pfäffikon, CH-020.3.917.318-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2006, S. 21, Publ. 3298882).
Statutenänderung:
03.12.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erstellung und Verwaltung sowie Handel mit Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernimmt das Land im 'Spitz', in Pfäffikon ZH, Kat. Nr. 8275, gemäss Abtretungsvertrag vom 24.5.1972, zum Preise von CHF 96'360.--, wovon CHF 59'400.-- auf das Grundkapital angerechnet.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt Treuhand AG, in Hinwil, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.