Indirizzo
c/o Etude Providoli SA
Avenue Mercier-de-Molin 3
3960 Sierre
Informazioni su Metallwerke Refonda AG, Zweigniederlassung Valais
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Metallwerke Refonda AG, Zweigniederlassung Valais
- Metallwerke Refonda AG, Zweigniederlassung Valais a Sierre è una Succursale con sede principale nella Svizzera nel ramo «Compravendita di immobili propri». Metallwerke Refonda AG, Zweigniederlassung Valais è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 08.07.2010.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 03.09.2019.
- L’azienda Metallwerke Refonda AG, Zweigniederlassung Valais è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-327.661.319.
- 4 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Educom SA, Etude Providoli SA, P1 Holding SA.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.07.2010
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Sierre
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.9.013.009-8
IDI/IVA
CHE-327.661.319
CHE-116.295.959 IVA
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Umschmelzen und Raffination von Metallen, insbesondere Aluminium und Aluminiumlegierungen sowie Handel mit solchen und verwandten Produkten; die Gesellschaft ist ferner berechtigt zum Erwerb, zum Verkauf, zur Verwaltung sowie zur Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und sonstigen Rechten sowie zur Ausbildung von Personal; kann Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern sowie sich an Gesellschaften, deren Zweck dem vorstehend umschriebenen entspricht oder dient, beteiligen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Metallwerke Refonda AG, Zweigniederlassung Valais
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004708322, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Metallwerke Refonda AG, Zweigniederlassung Valais, à Chippis, CHE-327.661.319, succursale suisse (No. FOSC 60 du 27.03.2017, p.0, Publ. 3427937).
Siège principal à:
Zurich.
Nouveau siège:
Sierre.
Nouvelle adresse:
c/o Etude Providoli SA, Avenue Mercier-de-Molin 3, 3960 Sierre.
Autres adresses:
Avenue Mercier-de-Molin 3, 3960 Sierre.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kuonen, Oscar, de Guttet-Feschel, à Sierre, avec procuration collective à deux limitée à la succursale.
Numero di pubblicazione: 3427937, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Metallwerke Refonda AG, Zweigniederlassung Valais, à Chippis, CHE-327.661.319, succursale (No. FOSC 126 du 03.07.2015, Publ. 2249003), avec siège principal à Niederglatt.
Nouveau siège principal:
Zurich [précédemment: Siège principal: Niederglatt].
Numero di pubblicazione: 2249003, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Metallwerke Refonda AG, Zweigniederlassung Valais, à Chippis, CHE-327.661.319, succursale (No. FOSC 62 du 28.03.2012, Publ. 6615176), avec siège principal à Niederglatt.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Veuthey, François, von Vernayaz, in Sion, avec signature collective à deux.