Informazioni su MERCURIUS AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MERCURIUS AG
- MERCURIUS AG ha sede a Allschwil ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Altro commercio con prodotti diversi».
- MERCURIUS AG ha 3 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 10.05.2021.
- L’IDI segnalata è CHE-113.720.788.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.07.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Allschwil
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.010.860-5
IDI/IVA
CHE-113.720.788
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit, Vermittlung und Bewertung von Gegenständen aus sämtlichen Sammler- und Luxusbranchen, insbesondere, aber nicht ausschliesslich, von Sammler-Briefmarken, Kunst, Antiquitäten, diesbezüglicher Literatur und artverwantdten Gegenständen, auf eigene oder fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen, sie finanzieren, solche beraten und führen sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Maurizio Delmenico, Cont. Dipl. Fed. e Perito Cont. Dipl. | Lugano | 11.07.2007 | 10.02.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MERCURIUS AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005175392, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
MERCURIUS AG, in Allschwil, CHE-113.720.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2011, S.5, Publ. 6029256).
Statutenänderung:
28.04.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grösch, Isabelle, von Basel, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6029256, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
MERCURIUS AG, in Allschwil, CH-280.3.010.860-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2007, S. 5, Publ. 4019248).
Statutenänderung:
03.02.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 03.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurizio Delmenico, Cont. Dipl. Fed. e Perito Cont. Dipl., in Lugano, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4019248, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
MERCURIUS AG, in Allschwil, CH-280.3.010.860-5, Schönenbuchstrasse 26, 4123 Allschwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
2.07.2007.
Zweck:
Handel mit, Vermittlung und Bewertung von Gegenständen aus sämtlichen Sammler- und Luxusbranchen, insbesondere, aber nicht ausschliesslich, von Sammler-Briefmarken, Kunst, Antiquitäten, diesbezüglicher Literatur und artverwantdten Gegenständen, auf eigene oder fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen, sie finanzieren, solche beraten und führen sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen:
Avi, Helmuth, von Lugano, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perrenoud, Francis, von La Sagne, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grösch, Isabelle, deutsche Staatsangehörige, in Freiburg im Breisgau (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Maurizio Delmenico, Cont. Dipl. Fed. e Perito Cont. Dipl., in Lugano, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.