Informazioni su MEMOR GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MEMOR GmbH
- MEMOR GmbH opera nel settore «Commercio di beni di consumo» ed è attualmente attiva. La sede è a Thun.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 20.08.2013.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 29.03.2019.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-140.615.450.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.08.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Thun
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.4.019.801-6
IDI/IVA
CHE-140.615.450
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Food, Near- und Non-Food. Die Gesellschaft bezweckt ferner Schulungen in den Bereichen Tierschutz und ökologische Aufwertungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gegenstand der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- NOFRETETE GmbH
- Atelier Sasche GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MEMOR GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004598695, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NOFRETETE GmbH, bisher in Wollerau, CHE-140.615.450, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2015, Publ. 2475137).
Statutenänderung:
27.02.2019.
Firma neu:
MEMOR GmbH.
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
Tiefgraben 3, 3604 Thun.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Food, Near- und Non-Food. Die Gesellschaft bezweckt ferner Schulungen in den Bereichen Tierschutz und ökologische Aufwertungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gegenstand der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Markus, von Richterswil, in Richterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horisberger, Bruno, von Auswil, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004598807, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
NOFRETETE GmbH, in Wollerau, CHE-140.615.450, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2015, S.0, Publ. 2475137). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Thun (neu firmierend: MEMOR GmbH) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: 2475137, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Atelier Sasche GmbH, in Altendorf, CHE-140.615.450, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2013, Publ. 1041161).
Statutenänderung:
04.11.2015.
Firma neu:
NOFRETETE GmbH.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
c/o Proman AG, Samstagernstrasse 41, 8832 Wollerau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Textilien, sowie das Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist auch im Bereich der Unternehmensberatung tätig. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax-Übermittelung an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherer, Sabrina, von Büron, in Altendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gallmann, Hans Rudolf, von Maschwanden, in Samstagern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Markus, von Richterswil, in Richterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.